Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Harmoniens Revyperler ApS (CVR 42009962) | NORMAL | 06.01.2021 |
SELSKABET HARMONIEN ApS (CVR 31751985) | NORMAL | 09.09.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
B2 ENTERTAINMENT ApS (CVR 31066883) | TVANGSOPLØST | 22.11.2007 | 21.12.2015 |
BANG BANG HOLDING ApS (CVR 28887663) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.07.2005 | 19.09.2014 |
MEDIABØRS DANMARK A/S (CVR 27419607) | OPLØST EFTER FUSION | 15.10.2003 | 11.08.2017 |
MW MEDIE A/S/S (CVR 10008220) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.10.1999 | 04.12.2002 |
REVYPERLER ApS (CVR 32281729) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.07.2009 | 21.11.2016 |
STEVNS BRYGHUS ApS (CVR 32476082) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.10.2009 | 21.01.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Social Release A/S (CVR 38266330) | NORMAL | 19.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SELSKABET HARMONIEN ApS (CVR 31751985) | NORMAL | 03.06.2020 | 15.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gravity4 Denmark A/S (CVR 29913870) | UNDER KONKURS | 21.06.2016 | 18.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Gravity4 International ApS (CVR 32883206) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.06.2016 | 18.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Gravity4 International ApS (CVR 32883206) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.01.2016 | 20.06.2016 | formand |
Gravity4 Europe A/S (CVR 31087295) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2015 | 18.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Gravity4 Denmark A/S (CVR 29913870) | UNDER KONKURS | 12.11.2015 | 20.06.2016 | formand |
STEVNS BRYGHUS ApS (CVR 32476082) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.01.2010 | 11.10.2010 | bestyrelse |
STEVNS FORSYNING APS (CVR 31884187) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2010 | 09.09.2011 | bestyrelse |
STEVNS SPILDEVAND A/S (CVR 32268285) | NORMAL | 01.01.2010 | 09.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S (CVR 32282091) | NORMAL | 01.01.2010 | 09.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET HARMONIEN ApS (CVR 31751985) | NORMAL | 09.09.2008 | 29.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
REJSEBØRS DANMARK ApS (CVR 29193827) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.11.2005 | 11.05.2011 | bestyrelse |
MEDIABØRS DANMARK A/S (CVR 27419607) | OPLØST EFTER FUSION | 27.07.2004 | 11.08.2017 | formand |
OUTRIDER A/S (CVR 21148040) | OPLØST EFTER FUSION | 03.11.2000 | 07.05.2002 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SELSKABET HARMONIEN ApS (CVR 31751985) | NORMAL | 15.06.2022 | direktør |
Harmoniens Revyperler ApS (CVR 42009962) | NORMAL | 06.01.2021 | direktør |
Social Release A/S (CVR 38266330) | NORMAL | 19.12.2016 | direktør |
Bang Consulting & Management ApS (CVR 36203137) | NORMAL | 19.09.2014 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
D&B Holding IVS (CVR 38517694) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.2018 | 05.12.2021 | direktør |
D&B Holding IVS (CVR 38517694) | OPLØST EFTER FUSION | 22.03.2017 | 27.11.2018 | direktør |
Gravity4 Denmark A/S (CVR 29913870) | UNDER KONKURS | 21.06.2016 | 18.10.2016 | adm. dir |
Gravity4 International ApS (CVR 32883206) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.06.2016 | 18.10.2016 | adm. dir |
Gravity4 Europe A/S (CVR 31087295) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2015 | 18.10.2016 | direktør |
RADIUMONE DENMARK ApS (CVR 35644393) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.01.2014 | 14.03.2014 | direktion |
RADIUMONE DENMARK HOLDING ApS (CVR 35644059) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.01.2014 | 14.03.2014 | direktion |
B2 ENTERTAINMENT ApS (CVR 31066883) | TVANGSOPLØST | 31.12.2013 | 14.10.2015 | adm. dir |
REVYPERLER ApS (CVR 32281729) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.2013 | 31.03.2015 | adm. dir |
REVYPERLER 2014 ApS (CVR 35475494) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.2013 | 15.02.2016 | direktion |
REVYPERLER ApS (CVR 32281729) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.07.2009 | 01.11.2011 | direktion |
SELSKABET HARMONIEN ApS (CVR 31751985) | NORMAL | 09.09.2008 | 09.09.2009 | direktør |
B2 ENTERTAINMENT ApS (CVR 31066883) | TVANGSOPLØST | 22.11.2007 | 23.11.2007 | direktion |
CVR 29793948 ApS (CVR 29793948) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.12.2006 | 15.04.2009 | adm. dir |
NEW MEDIA DIRECTION ApS (CVR 29793379) | NORMAL | 25.09.2006 | 31.12.2011 | direktør |
BANG BANG HOLDING ApS (CVR 28887663) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.07.2005 | 19.09.2014 | direktion |
MEDIABØRS DANMARK A/S (CVR 27419607) | OPLØST EFTER FUSION | 15.10.2003 | 01.10.2007 | adm. dir |
OUTRIDER A/S (CVR 21148040) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2000 | 07.05.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tom Bang Hansen | 12,50 % | 20,83 % | 29,17 % | 37,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tom Bang Hansen (antal: 25) | 7 | 10 | 7 | 1 |
Pct. | 28 % | 40 % | 28 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tom Bang Hansen (antal: 51) | 15 | 22 | 6 | 8 |
Pct. | 29 % | 43 % | 12 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |