Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CPH ADWORKS ApS (CVR 39861291) | NORMAL | 10.09.2018 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
B&B DISTRIBUTION ApS (CVR 35521100) | OPLØST EFTER FUSION | 23.10.2013 | 27.11.2017 |
BANG BANG HOLDING ApS (CVR 28887663) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.07.2005 | 19.09.2014 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Digitelligence Danmark v/Rene Hansen (CVR 27611850) | 01.02.2004 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Social Release A/S (CVR 38266330) | NORMAL | 27.03.2017 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
REJSEBØRS DANMARK ApS (CVR 29193827) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.11.2005 | 11.05.2011 | bestyrelse |
MEDIABØRS DANMARK A/S (CVR 27419607) | OPLØST EFTER FUSION | 27.07.2004 | 11.08.2017 | bestyrelse |
MEDIABØRS DANMARK A/S (CVR 27419607) | OPLØST EFTER FUSION | 10.03.2004 | 26.06.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CPH ADWORKS ApS (CVR 39861291) | NORMAL | 10.09.2018 | adm. dir |
B&B Nordic ApS (CVR 38929704) | NORMAL | 04.09.2017 | adm. dir |
RBH HOLDING 2014 ApS (CVR 36203153) | NORMAL | 19.09.2014 | direktør |
NEW MEDIA DIRECTION ApS (CVR 29793379) | NORMAL | 31.12.2011 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
B&B DISTRIBUTION ApS (CVR 35521100) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.2015 | 01.09.2017 | adm. dir |
B&B DISTRIBUTION ApS (CVR 35521100) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.2013 | 21.10.2015 | adm. dir |
GOOTI S.M.B.A. (CVR 32565913) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2009 | 22.10.2015 | adm. dir |
MEDIABØRS DANMARK A/S (CVR 27419607) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2007 | 11.08.2017 | adm. dir |
BANG BANG HOLDING ApS (CVR 28887663) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.07.2005 | 19.09.2014 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
René Bang Hansen | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
René Bang Hansen (antal: 12) | 6 | 2 | 3 | 1 |
Pct. | 50 % | 17 % | 25 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
René Bang Hansen (antal: 23) | 4 | 9 | 7 | 3 |
Pct. | 17 % | 39 % | 30 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |