Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Alexander Berner | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Preben Lindbjerg Mehlsen | 21.04.2015 | formand |
Henrik Hedegård Lyhne | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Fisker Pedersen | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skytte Pedersen | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Lindbjerg Mehlsen | 31.03.2006 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karen Kirstine Nielsen | 31.03.2006 | 07.04.2015 | formand |