Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HERM. RASMUSSEN A/S MALERFORRETNING. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2006-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HERM. RASMUSSEN A/S. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2006-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2006-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: RINGVEJENS AUTOLAKERERI A/S. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2010-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: HERM. RASMUSSEN A/S ERHVERVSEJENDOMME. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2010-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HERM. RASMUSSEN A/S. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Lysbroengen ApS. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Rederiet Viking ApS. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rederiet Viking P/S. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Lysbroengen ApS. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HERM. RASMUSSEN A/S MALERFORRETNING. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RINGVEJENS AUTOLAKERERI A/S. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Bestyrelse: Christian Alexander Berner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 tilføjes Legale ejere: MFP Holding, Silkeborg ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Hjemmeside: www.herm.dk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: herm@herm.dk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Marianne Fisker Pedersen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-21 tilføjes Bestyrelse: Preben Lindbjerg Mehlsen (formand) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 fjernes Bestyrelse: Preben Lindbjerg Mehlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-07 fjernes Bestyrelse: Karen Kirstine Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-06-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-06-23)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Bestyrelse: Karen Kirstine Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Direktion: Jan Skytte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt passiv formueanbringelse og ander hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Legale ejere: Marianne Fisker Pedersen (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2006-03-31 tilføjes Navne: HERM. RASMUSSEN A/S HOLDING (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Stiftere: Marianne Fisker Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med enten et andet medlem af bestyrelsen eller en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Vedtægter: 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)