Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Larsen | 01.11.2010 | 31.05.2022 | direktør |
Ove Boenæs | 15.08.2005 | 01.11.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Conrad Højlund Hansen | 01.11.2010 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Larsen | 01.11.2010 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Krarup Kjær | 01.11.2010 | 31.05.2022 | formand |
Jens Pave | 01.11.2010 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ove Boenæs | 15.08.2005 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anna Grethe Sveel Boenæs | 15.08.2005 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Horn Andersen | 15.08.2005 | 01.11.2010 | formand |