Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bowl'n'Fun Næstved ApS (CVR 37284637) | NORMAL | 30.11.2015 |
HL Capital ApS (CVR 42680982) | NORMAL | 13.09.2021 |
HL Consolidated ApS (CVR 42680966) | NORMAL | 13.09.2021 |
STORAGER ASSET CAPITAL A/S (CVR 21165794) | NORMAL | 30.04.1998 |
Storager ApS (CVR 44153572) | NORMAL | 01.07.2023 |
Storager Asset Capital Holding ApS (CVR 38771590) | NORMAL | 22.06.2017 |
Storager Asset Group ApS (CVR 44134403) | NORMAL | 22.06.2023 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DANSKE BOWLINGCENTRE ApS (CVR 27286933) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.07.2003 | 10.05.2024 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Storager ApS (CVR 44153572) | NORMAL | 01.07.2023 | formand |
FlexyBox Group ApS (CVR 43437674) | NORMAL | 10.08.2022 | formand |
Vestergårds Allé A/S (CVR 42327395) | NORMAL | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
De3Broer ApS (CVR 34605033) | NORMAL | 28.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 22.08.2019 | formand |
Storager Asset Invest Holding ApS (CVR 38771620) | NORMAL | 28.05.2019 | formand |
STORAGER ASSET INVEST ApS (CVR 25153138) | NORMAL | 16.12.2017 | formand |
Maximum Group A/S (CVR 39012669) | NORMAL | 06.10.2017 | formand |
I/S Jyllandsgade 15, Hobro (CVR 32249078) | NORMAL | 17.05.2017 | formand |
STORAGER ASSET HOLDING ApS (CVR 29220697) | NORMAL | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
SEACAT - SCHMEDING SCANDINAVIA LTD., ApS (CVR 26751446) | NORMAL | 24.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
GUDMEHALLERNE A/S (CVR 27059481) | NORMAL | 28.09.2015 | formand |
GOG HOLDING A/S (CVR 32773427) | NORMAL | 18.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Flexybox Danmark ApS (CVR 26428947) | NORMAL | 09.10.2009 | formand |
Storager Leisure Group A/S (CVR 32438229) | NORMAL | 26.08.2009 | formand |
SAC 1 ApS (CVR 27975240) | NORMAL | 16.03.2009 | formand |
GRØNLØKKEN EJENDOMME ApS (CVR 31947464) | NORMAL | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
MARKEDSPLADSEN EJENDOMME ApS (CVR 31947480) | NORMAL | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
KATHARINENHOF IMMO ApS (CVR 31467721) | NORMAL | 21.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
UDSYN A/S (CVR 31061172) | NORMAL | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
SCHLESWIGER IMMOBILIEN A/S (CVR 30590562) | NORMAL | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
JOHBIS IMMO ApS (CVR 30590767) | NORMAL | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
STADTRADE IMMO ApS (CVR 30590864) | NORMAL | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
STORAGER ASSET CAPITAL A/S (CVR 21165794) | NORMAL | 30.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Glarmestervej Ejendomme ApS (CVR 31166764) | NORMAL | 01.01.2022 | 22.06.2023 | formand |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET PASOPVEJ (CVR 36450444) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.09.2018 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
SÖRUP PROPERTY GROUP ApS (CVR 25128001) | NORMAL | 14.08.2018 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vestre Stationsvej Ejendomme ApS (CVR 29919860) | NORMAL | 14.08.2018 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
SØRUP EJENDOMME ApS (CVR 29818347) | NORMAL | 07.09.2017 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erantisvej Ejendomme ApS (CVR 26157145) | NORMAL | 17.07.2017 | 22.06.2023 | formand |
Jyllandsvej Ejendomme ApS (CVR 38741071) | NORMAL | 23.06.2017 | 22.06.2023 | formand |
Marina 2 A/S (CVR 37116122) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.09.2015 | 13.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
GNHHV Holding ApS (CVR 36927569) | UNDER KONKURS | 07.09.2015 | 08.05.2017 | formand |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 18.06.2015 | 21.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 16.03.2015 | 17.06.2015 | formand |
EJENDOMSSELSKABET PASOPVEJ P/S (CVR 36485663) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.12.2014 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
GOG SPORT A/S (CVR 34596077) | NORMAL | 12.06.2012 | 28.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
ApS AF 25.11.2011 (CVR 33781105) | TVANGSOPLØST | 30.06.2011 | 04.09.2013 | bestyrelse |
TRIO PORT EJENDOMME IV ApS (CVR 28970684) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2010 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
GOG SVENDBORG TGI A/S (CVR 25142209) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2009 | 30.12.2010 | bestyrelse |
BOWL'N'FUN ApS (CVR 19599108) | NORMAL | 02.09.2009 | 01.07.2019 | formand |
Maximum Sønderborg ApS (CVR 29220824) | NORMAL | 20.04.2009 | 05.11.2009 | formand |
Maximum Vejle ApS (CVR 26994241) | NORMAL | 20.04.2009 | 02.09.2009 | formand |
Maximum Odense ApS (CVR 29220786) | NORMAL | 20.04.2009 | 02.09.2009 | formand |
MAXIMUM SVENDBORG ApS (CVR 29220832) | NORMAL | 20.04.2009 | 02.09.2009 | formand |
STORAGER ASSET HOLDING ApS (CVR 29220697) | NORMAL | 16.03.2009 | 01.01.2017 | formand |
SEACAT - SCHMEDING SCANDINAVIA LTD., ApS (CVR 26751446) | NORMAL | 16.03.2009 | 23.11.2016 | formand |
SKOVSBOSTRAND EJENDOMME ApS (CVR 32062199) | NORMAL | 31.12.2008 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Skovsbo Eng ApS (CVR 32062210) | NORMAL | 31.12.2008 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søholmen ApS (CVR 31933277) | NORMAL | 31.12.2008 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
SØRUP EJENDOMME ApS (CVR 29818347) | NORMAL | 31.12.2008 | 06.09.2017 | formand |
PASOP PROJEKT ApS (CVR 32062164) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.2008 | 14.08.2015 | bestyrelse |
TRIO PORT EJENDOMME II ApS (CVR 31948428) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2008 | 29.05.2015 | bestyrelse |
TRIO PORT EJENDOMME III ApS (CVR 31947286) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2008 | 29.05.2015 | bestyrelse |
SVBG HAL ApS (CVR 31777569) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.2008 | 05.07.2010 | bestyrelse |
SPORT- & KULTURPARK SVENDBORGSUND P/S (CVR 31778220) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.2008 | 05.07.2010 | bestyrelse |
ApS af 09.03.2015 (CVR 31591287) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2008 | 20.08.2015 | formand |
UDVIKLINGSSELSKABET FAABORG ApS (CVR 29181667) | NORMAL | 27.05.2008 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
FYNS EJENDOMS INVEST ApS (CVR 18326507) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.05.2008 | 31.12.2008 | bestyrelse |
SÖRUP PROPERTY GROUP ApS (CVR 25128001) | NORMAL | 14.04.2008 | 11.12.2014 | formand |
GARVERGAARDEN ApS (CVR 31258456) | NORMAL | 04.02.2008 | 27.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
CAMAHUS EJENDOMME ApS (CVR 31164796) | NORMAL | 02.01.2008 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
SVENDBORGSUND MARINA ApS (CVR 31162610) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2008 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
RYTTERMARKEN EJENDOMME ApS (CVR 31090962) | NORMAL | 01.12.2007 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
SVENDBORG RETAIL PARK A/S (CVR 12701640) | OPLØST EFTER FUSION | 05.09.2007 | 14.08.2021 | bestyrelse |
FREDERIKSØEN A/S (CVR 30235193) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2007 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Vestre Stationsvej Ejendomme ApS (CVR 29919860) | NORMAL | 25.09.2006 | 11.12.2014 | formand |
STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS (CVR 25343255) | NORMAL | 20.04.2006 | 05.11.2009 | formand |
BOWL'N'FUN ApS (CVR 19599108) | NORMAL | 07.02.2006 | 01.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
STORAGER ASSET HOLDING ApS (CVR 29220697) | NORMAL | 02.01.2006 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
SAC 1 ApS (CVR 27975240) | NORMAL | 15.07.2004 | 01.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
RADIO DIABLO ApS (CVR 20874341) | NORMAL | 24.10.2003 | 20.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE BOWLINGCENTRE ApS (CVR 27286933) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.07.2003 | 30.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
VJSG12 K/S (CVR 27003974) | SLETTET | 08.01.2003 | 27.06.2007 | bestyrelse |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 22.03.2002 | 01.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
STORAGER ASSET INVEST ApS (CVR 25153138) | NORMAL | 25.04.2001 | 01.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
GYLDENBJERG SVENDBORG ApS (CVR 25452380) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2000 | 14.12.2003 | bestyrelse |
STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS (CVR 25343255) | NORMAL | 15.03.2000 | 22.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
01.09. AF 2003 ApS (CVR 21767581) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.06.1999 | 15.08.2001 | bestyrelse |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 15.06.1999 | 04.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
VJSG 7 ApS (CVR 21582638) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.03.1999 | 14.06.2000 | bestyrelse |
TRIO PORT A/S (CVR 21446386) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.12.1998 | 31.12.2008 | bestyrelse |
SEA-CAT INVEST ApS (CVR 17095935) | OPLØST EFTER FUSION | 29.10.1998 | 24.01.2001 | bestyrelse |
SEA-CAT (DENMARK) LTD. ApS (CVR 13884307) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.10.1998 | 04.10.2000 | bestyrelse |
SVENDBORG BOWLING CENTER AF 1998 ApS (CVR 20286938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.10.1998 | 15.06.1999 | bestyrelse |
K/S GRUBE (CVR 21304484) | SLETTET | 28.10.1998 | 17.12.2002 | bestyrelse |
KART & BOWL ApS (CVR 20957182) | TVANGSOPLØST | 12.10.1998 | 23.08.1999 | bestyrelse |
ApS AF 31.3.1998 (CVR 20291346) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.04.1998 | 09.08.2005 | bestyrelse |
BSJ PLAST P/S (CVR 24208109) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.03.1998 | 18.03.2008 | bestyrelse |
MARSTAL SEA INVEST A/S (CVR 12376596) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1997 | 08.06.1999 | bestyrelse |
MARSTAL YACHT K/S (CVR 19928470) | NORMAL | 19.03.1997 | 12.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
ApS AF 19.3.1997 (CVR 20264888) | NORMAL | 19.03.1997 | 24.03.1998 | formand |
FYNS EJENDOMS INVEST ApS (CVR 18326507) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.01.1995 | 04.10.2000 | bestyrelse |
BOWL-INN K/S (CVR 36517662) | SLETTET | 24.01.1995 | 15.06.1999 | bestyrelse |
SEA-CAT (DENMARK) LTD. ApS (CVR 13884307) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 20.09.1994 | bestyrelse |
SEA-WORLD SHIPPING & TRADING LTD. ApS (CVR 10995582) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 28.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
SEA-WORLD SHIPPING & TRADING LTD. ApS (CVR 10995582) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 18.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Maximum København ApS (CVR 40759867) | NORMAL | 06.02.2024 | adm. dir |
Flexybox ApS (CVR 44148986) | NORMAL | 29.06.2023 | direktør |
Erantisvej Ejendomme ApS (CVR 26157145) | NORMAL | 22.06.2023 | direktør |
Glarmestervej Ejendomme ApS (CVR 31166764) | NORMAL | 22.06.2023 | direktør |
Jyllandsvej Ejendomme ApS (CVR 38741071) | NORMAL | 22.06.2023 | direktør |
Storager Asset Group ApS (CVR 44134403) | NORMAL | 22.06.2023 | direktør |
UDVIKLINGSSELSKABET FAABORG ApS (CVR 29181667) | NORMAL | 30.06.2022 | adm. dir |
CAMAHUS EJENDOMME ApS (CVR 31164796) | NORMAL | 30.06.2022 | adm. dir |
RYTTERMARKEN EJENDOMME ApS (CVR 31090962) | NORMAL | 30.06.2022 | adm. dir |
SKOVSBOSTRAND EJENDOMME ApS (CVR 32062199) | NORMAL | 30.06.2022 | adm. dir |
Søholmen ApS (CVR 31933277) | NORMAL | 30.06.2022 | adm. dir |
Kobberbækken ApS (CVR 42891797) | NORMAL | 09.12.2021 | direktør |
Storager Group ApS (CVR 42691658) | NORMAL | 20.09.2021 | direktør |
Vestergårds Allé A/S (CVR 42327395) | NORMAL | 01.06.2021 | direktør |
BOWL 'N' FUN HOLSTEBRO ApS (CVR 31892392) | NORMAL | 25.08.2020 | direktør |
Center Nord Svendborg Holding ApS (CVR 29136092) | NORMAL | 25.03.2020 | adm. dir |
Bowl'n'Fun Thisted ApS (CVR 36559314) | NORMAL | 01.07.2019 | adm. dir |
BOWL'N'FUN ApS (CVR 19599108) | NORMAL | 01.07.2019 | direktør |
SÖRUP PROPERTY GROUP ApS (CVR 25128001) | NORMAL | 14.01.2019 | direktør |
Vestre Stationsvej Ejendomme ApS (CVR 29919860) | NORMAL | 14.01.2019 | direktør |
SØRUP EJENDOMME ApS (CVR 29818347) | NORMAL | 07.09.2017 | adm. dir |
Maximum Aalborg ApS (CVR 37290157) | NORMAL | 30.06.2017 | adm. dir |
Storager Asset Capital Holding ApS (CVR 38771590) | NORMAL | 22.06.2017 | direktør |
STORAGER ASSET HOLDING ApS (CVR 29220697) | NORMAL | 02.01.2017 | adm. dir |
SEACAT - SCHMEDING SCANDINAVIA LTD., ApS (CVR 26751446) | NORMAL | 23.11.2016 | direktør |
STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS (CVR 25343255) | NORMAL | 31.10.2016 | direktør |
Bowl'n'Fun Esbjerg ApS (CVR 26786479) | NORMAL | 30.06.2016 | direktør |
BOWL' N' FUN, SILKEBORG ApS (CVR 12250975) | NORMAL | 30.03.2016 | adm. dir |
BOWL'N' FUN HOBRO ApS (CVR 12084374) | NORMAL | 30.03.2016 | direktør |
BOWL'N'FUN VIBORG ApS (CVR 11995403) | NORMAL | 30.03.2016 | direktør |
BOWL'N' FUN SKIVE ApS (CVR 14807136) | NORMAL | 30.03.2016 | direktør |
BOWL'N' FUN ÅRHUS ApS (CVR 76929211) | NORMAL | 30.03.2016 | direktør |
Bowl'n'Fun Næstved ApS (CVR 37284637) | NORMAL | 30.11.2015 | direktør |
BOWL'N' FUN, HORSENS ApS (CVR 17693875) | NORMAL | 30.05.2013 | direktør |
BOWL' N' FUN, HADERSLEV ApS (CVR 19856380) | NORMAL | 30.05.2013 | direktør |
Maximum Kolding ApS (CVR 24205843) | NORMAL | 30.05.2013 | direktør |
Maximum Vejle ApS (CVR 26994241) | NORMAL | 30.05.2013 | direktør |
Maximum Odense ApS (CVR 29220786) | NORMAL | 30.05.2013 | direktør |
MAXIMUM SVENDBORG ApS (CVR 29220832) | NORMAL | 30.05.2013 | direktør |
Maximum Sønderborg ApS (CVR 29220824) | NORMAL | 05.11.2009 | adm. dir |
GRØNLØKKEN EJENDOMME ApS (CVR 31947464) | NORMAL | 31.12.2008 | direktør |
MARKEDSPLADSEN EJENDOMME ApS (CVR 31947480) | NORMAL | 31.12.2008 | direktør |
KATHARINENHOF IMMO ApS (CVR 31467721) | NORMAL | 21.05.2008 | direktør |
UDSYN A/S (CVR 31061172) | NORMAL | 01.11.2007 | direktør |
SCHLESWIGER IMMOBILIEN A/S (CVR 30590562) | NORMAL | 21.05.2007 | direktør |
JOHBIS IMMO ApS (CVR 30590767) | NORMAL | 21.05.2007 | direktør |
STADTRADE IMMO ApS (CVR 30590864) | NORMAL | 21.05.2007 | direktør |
STORAGER ASSET CAPITAL A/S (CVR 21165794) | NORMAL | 30.04.1998 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
STORAGER ASSET INVEST ApS (CVR 25153138) | NORMAL | 04.08.2022 | 18.11.2022 | adm. dir |
Jyllandsvej Ejendomme ApS (CVR 38741071) | NORMAL | 03.08.2022 | 21.06.2023 | adm. dir |
Glarmestervej Ejendomme ApS (CVR 31166764) | NORMAL | 02.08.2022 | 21.06.2023 | adm. dir |
Skovsbo Eng ApS (CVR 32062210) | NORMAL | 30.06.2022 | 20.03.2023 | adm. dir |
Kronhusene Vestergårds Allé ApS (CVR 42542628) | NORMAL | 13.07.2021 | 04.07.2023 | direktør |
Ejendomsselskabet Frederiksgade 9 ApS (CVR 42452564) | NORMAL | 09.06.2021 | 22.04.2022 | direktør |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 25.08.2017 | 22.08.2019 | adm. dir |
Erantisvej Ejendomme ApS (CVR 26157145) | NORMAL | 17.07.2017 | 17.07.2017 | adm. dir |
Maximum Aalborg ApS (CVR 37290157) | NORMAL | 02.12.2015 | 29.06.2017 | direktør |
Marina 2 A/S (CVR 37116122) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.09.2015 | 13.07.2020 | direktør |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 16.03.2015 | 23.08.2016 | direktør |
ApS af 09.03.2015 (CVR 31591287) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.09.2011 | 20.08.2015 | adm. dir |
NOWMII ApS (CVR 28120370) | TVANGSOPLØST | 24.03.2011 | 08.04.2011 | direktion |
TRIO PORT EJENDOMME IV ApS (CVR 28970684) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2010 | 31.05.2022 | direktør |
GOG HOLDING A/S (CVR 32773427) | NORMAL | 18.02.2010 | 01.06.2010 | direktør |
GUDMEHALLERNE A/S (CVR 27059481) | NORMAL | 10.11.2009 | 28.09.2015 | adm. dir |
STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS (CVR 25343255) | NORMAL | 05.11.2009 | 30.06.2013 | adm. dir |
GOG SVENDBORG TGI A/S (CVR 25142209) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.10.2009 | 30.12.2010 | adm. dir |
SKOVSBOSTRAND EJENDOMME ApS (CVR 32062199) | NORMAL | 31.12.2008 | 29.06.2022 | direktør |
Skovsbo Eng ApS (CVR 32062210) | NORMAL | 31.12.2008 | 29.06.2022 | direktør |
Søholmen ApS (CVR 31933277) | NORMAL | 31.12.2008 | 29.06.2022 | direktør |
PASOP PROJEKT ApS (CVR 32062164) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.2008 | 14.08.2015 | direktion |
TRIO PORT EJENDOMME II ApS (CVR 31948428) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2008 | 29.05.2015 | direktion |
TRIO PORT EJENDOMME III ApS (CVR 31947286) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2008 | 29.05.2015 | direktion |
GARVERGAARDEN ApS (CVR 31258456) | NORMAL | 04.02.2008 | 27.10.2010 | direktør |
CAMAHUS EJENDOMME ApS (CVR 31164796) | NORMAL | 02.01.2008 | 29.06.2022 | direktør |
SVENDBORGSUND MARINA ApS (CVR 31162610) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2008 | 31.05.2022 | direktør |
RYTTERMARKEN EJENDOMME ApS (CVR 31090962) | NORMAL | 01.12.2007 | 29.06.2022 | direktør |
SVENDBORG RETAIL PARK A/S (CVR 12701640) | OPLØST EFTER FUSION | 05.09.2007 | 14.08.2021 | direktion |
FREDERIKSØEN A/S (CVR 30235193) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2007 | 01.10.2014 | direktion |
STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS (CVR 25343255) | NORMAL | 07.03.2006 | 20.04.2009 | direktør |
STORAGER ASSET HOLDING ApS (CVR 29220697) | NORMAL | 02.01.2006 | 16.03.2009 | direktør |
UDVIKLINGSSELSKABET FAABORG ApS (CVR 29181667) | NORMAL | 18.11.2005 | 29.06.2022 | direktør |
Center Nord Svendborg Holding ApS (CVR 29136092) | NORMAL | 02.11.2005 | 24.03.2020 | direktør |
ApS AF 31.3.1998 HOLDING (CVR 28966040) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.08.2005 | 19.07.2010 | direktion |
SAC 1 ApS (CVR 27975240) | NORMAL | 15.07.2004 | 16.03.2009 | direktør |
VJSG11 ApS (CVR 10099722) | TVANGSOPLØST | 14.05.2004 | 27.06.2007 | direktion |
VJSG12 K/S (CVR 27003974) | SLETTET | 14.05.2004 | 27.06.2007 | direktion |
DANSKE BOWLINGCENTRE ApS (CVR 27286933) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.07.2003 | 30.03.2006 | adm. dir |
SEACAT - SCHMEDING SCANDINAVIA LTD., ApS (CVR 26751446) | NORMAL | 22.08.2002 | 16.03.2009 | direktør |
Flexybox Danmark ApS (CVR 26428947) | NORMAL | 12.07.2002 | 01.05.2007 | direktør |
Wilt Group ApS (CVR 21766941) | NORMAL | 15.06.1999 | 15.03.2015 | direktør |
01.09. AF 2003 ApS (CVR 21767581) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.06.1999 | 17.12.2003 | direktion |
TRIO PORT A/S (CVR 21446386) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.12.1998 | 31.12.2008 | direktion |
SVENDBORG BOWLING CENTER AF 1998 ApS (CVR 20286938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.03.1998 | 15.06.1999 | direktion |
FYNS EJENDOMS INVEST ApS (CVR 18326507) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.01.1995 | 31.12.2008 | direktion |
SEA-CAT INVEST ApS (CVR 17095935) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.1993 | 24.01.2001 | direktion |
SEA-CAT (DENMARK) LTD. ApS (CVR 13884307) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 17.06.2003 | direktion |
SEA-WORLD SHIPPING & TRADING LTD. ApS (CVR 10995582) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 24.09.2003 | direktør |
SEA-WORLD SHIPPING & TRADING LTD. ApS (CVR 10995582) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 18.02.1991 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steffen Larsen | 3,45 % | 5,17 % | 6,03 % | 7,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Steffen Larsen (antal: 116) | 80 | 9 | 24 | 3 |
Pct. | 69 % | 8 % | 21 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steffen Larsen (antal: 274) | 97 | 98 | 71 | 8 |
Pct. | 35 % | 36 % | 26 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |