Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hørbye Løj Christensen | 01.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Andreas Schmidt | 01.06.2021 | 31.07.2024 | adm. dir |
Claus Rehfeld Moshøj | 01.01.2018 | 31.05.2021 | adm. dir |
Mogens Buch-Larsen | 07.02.2011 | 31.12.2012 | direktør |
Benny Pedersen | 29.01.2010 | 31.08.2019 | direktør |
Gregers Evald Mogensen | 29.09.2008 | 31.12.2012 | direktør |
Bjørn Lindegård Wahlsten | 01.07.2008 | 31.12.2017 | adm. dir |
Torben Kronstam | 31.01.2008 | 29.01.2010 | direktør |
Niels Malm Clemmensen | 01.01.2004 | 01.07.2008 | adm. dir |
Hans Allan Birger Holmgren | 18.08.2003 | 01.01.2004 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Berg | 04.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Sartov Larsen | 04.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lone Egede Litvak | 04.06.2024 | suppleant |
Jette Lauridsen | 04.06.2024 | suppleant |
Stine Sander Friis | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Nøhr Pedersen | 16.05.2024 | suppleant |
Kim Kofoed Gjedsted | 16.05.2024 | suppleant |
Peter Lawaetz Winkler | 16.05.2024 | suppleant |
Hanne Tærsbøl Schmidt | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Schødte Overgaard | 09.02.2024 | suppleant |
Eskil Toft Thuesen | 12.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Bach Mandø | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Dissing | 29.03.2023 | suppleant |
Fie Aalund Brandt | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Holscher Baggesen | 24.06.2022 | suppleant |
Jens Visholm Uglebjerg | 25.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Haugaard Nielsen | 25.03.2022 | suppleant |
Jürgen Müller | 28.02.2022 | næstformand |
Per Lindblad Johansen | 20.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aske Mastrup Wieth-Knudsen | 18.05.2021 | suppleant |
Thomas Rune Jørgensen | 28.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Merete Rønmos Houmann | 28.01.2021 | suppleant |
Lilian Merete Mogensen | 16.12.2019 | formand |
Thomas Eybye Øster | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schleemann | 22.03.2018 | suppleant |
Heike Kamma Kristine Thyssen | 10.11.2017 | suppleant |
Mette Rosholm | 29.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Sartov Larsen | 31.05.2024 | 03.06.2024 | suppleant |
Kasper Sartov Larsen | 12.01.2024 | 30.05.2024 | suppleant |
Kim Kofoed Gjedsted | 12.01.2024 | 15.05.2024 | suppleant |
Peter Lawaetz Winkler | 12.01.2024 | 15.05.2024 | suppleant |
Lone Egede Litvak | 01.12.2023 | 03.06.2024 | suppleant |
Jens Erik Sørensen | 01.12.2023 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Steinberg | 07.09.2023 | 01.12.2023 | suppleant |
Lone Egede Litvak | 07.09.2023 | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Berg | 23.08.2023 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Britta Søndergaard Nielsen | 23.08.2023 | 12.01.2024 | suppleant |
Jette Lauridsen | 22.05.2023 | 23.08.2023 | suppleant |
Britta Søndergaard Nielsen | 01.04.2023 | 22.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Dissing | 30.11.2022 | 28.03.2023 | suppleant |
Kathrine Bach Pedersen | 28.09.2022 | 16.05.2024 | suppleant |
Jesper Schødte Overgaard | 28.09.2022 | 08.02.2024 | suppleant |
Marlene Holmgaard Fris | 28.09.2022 | 12.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eskil Toft Thuesen | 28.09.2022 | 11.01.2024 | suppleant |
Kim Kofoed Gjedsted | 28.09.2022 | 11.01.2024 | suppleant |
Rasmus Holscher Baggesen | 31.05.2022 | 23.06.2022 | suppleant |
Rebekka Auken Nymark | 12.05.2022 | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Tærsbøl Schmidt | 12.05.2022 | 28.09.2022 | suppleant |
Stine Bay Michelsen | 12.05.2022 | 28.09.2022 | suppleant |
Eskil Toft Thuesen | 12.05.2022 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Kofoed Gjedsted | 12.05.2022 | 27.09.2022 | suppleant |
Rebekka Auken Nymark | 30.04.2022 | 11.05.2022 | suppleant |
Kim Kofoed Gjedsted | 06.04.2022 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Haugaard Nielsen | 28.02.2022 | 24.03.2022 | suppleant |
Linda Drengsgaard | 20.08.2021 | 28.09.2022 | suppleant |
Eskil Toft Thuesen | 20.08.2021 | 11.05.2022 | suppleant |
Jürgen Müller | 26.10.2020 | 27.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Sandris | 26.10.2020 | 29.10.2020 | suppleant |
Kim Kofoed Gjedsted | 26.05.2020 | 05.04.2022 | suppleant |
Per Lindblad Johansen | 26.05.2020 | 19.08.2021 | suppleant |
Rasmus Holscher Baggesen | 01.05.2020 | 30.05.2022 | suppleant |
Michael Steinberg | 16.12.2019 | 06.09.2023 | suppleant |
Jörg André van den Berk | 16.12.2019 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Haugaard Nielsen | 16.12.2019 | 27.02.2022 | suppleant |
Rasmus Holscher Baggesen | 16.12.2019 | 30.04.2020 | suppleant |
Mikkel Sune Smith | 30.08.2019 | 28.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Merete Rønmos Houmann | 30.08.2019 | 27.01.2021 | suppleant |
Linda Drengsgaard | 10.11.2017 | 19.08.2021 | suppleant |
Mikkel Sandris | 10.11.2017 | 25.10.2020 | suppleant |
Rasmus Holscher Baggesen | 10.11.2017 | 15.12.2019 | suppleant |
Jörg André van den Berk | 06.06.2017 | 15.12.2019 | suppleant |
Camilla Struckmann | 07.03.2017 | 06.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Jørgensen | 07.03.2017 | 31.01.2020 | suppleant |
Jan Sigurður Christensen | 19.12.2016 | 28.02.2022 | næstformand |
Claus Staunsbjerg Thorsen | 19.12.2016 | 06.06.2017 | suppleant |
Thomas Rune Jørgensen | 09.08.2016 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Buchtrup Larsen | 09.08.2016 | 10.11.2017 | suppleant |
Dorthe Nøhr Pedersen | 29.05.2015 | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hyldborg Jensen | 29.05.2015 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Dissing | 29.05.2015 | 29.11.2022 | suppleant |
Aske Mastrup Wieth-Knudsen | 29.05.2015 | 26.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Annette Heckscher | 29.05.2015 | 16.12.2019 | suppleant |
Mikkel Gram Colding | 29.05.2015 | 10.11.2017 | suppleant |
Jakob Michael Koefoed | 29.05.2015 | 10.11.2017 | suppleant |
Jens Otto Størup | 29.05.2015 | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Englund | 29.05.2015 | 07.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Jørgensen | 29.05.2015 | 06.03.2017 | suppleant |
Claus Staunsbjerg Thorsen | 29.05.2015 | 18.12.2016 | suppleant |
Martin Buchtrup Larsen | 29.05.2015 | 08.08.2016 | suppleant |
Eskil Toft Thuesen | 21.01.2015 | 19.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kierkegaard | 21.01.2015 | 10.11.2017 | suppleant |
Søren Englund | 21.01.2015 | 28.05.2015 | suppleant |
Thomas Thellersen Børner | 18.12.2014 | 09.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mette Rosholm | 18.12.2014 | 28.05.2015 | suppleant |
Christian Kierkegaard | 15.11.2014 | 21.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Berg | 24.02.2014 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Britta Søndergaard Nielsen | 24.02.2014 | 31.03.2023 | suppleant |
Ole Schleemann | 24.02.2014 | 21.03.2018 | suppleant |
Thomas Thellersen Børner | 24.02.2014 | 18.12.2014 | suppleant |
Lone Egede Litvak | 18.11.2013 | 01.05.2020 | suppleant |
Stig Pastwa | 12.09.2013 | 18.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Bramming | 05.07.2013 | 16.12.2019 | formand |
Susanne Mørch Koch | 30.05.2013 | 19.12.2016 | næstformand |
Anders Due | 30.05.2013 | 24.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Kjær | 30.05.2013 | 12.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Aske Mastrup Wieth-Knudsen | 02.05.2013 | 28.05.2015 | suppleant |
Jacob Kjær | 02.05.2013 | 30.05.2013 | suppleant |
Rebekka Auken Nymark | 07.02.2013 | 29.04.2022 | suppleant |
Christian Roslev | 07.02.2013 | 30.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gert Frost | 10.12.2012 | 05.07.2013 | formand |
Christian Kierkegaard | 06.12.2012 | 15.11.2014 | suppleant |
Aske Mastrup Wieth-Knudsen | 06.12.2012 | 02.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Birgitte Lindholm Hejlesen | 06.12.2012 | 02.05.2013 | suppleant |
Peder Nedergaard Nielsen | 06.12.2012 | 02.05.2013 | suppleant |
Jens Otto Størup | 12.12.2011 | 28.05.2015 | næstformand |
Nina Malene Kampmann | 12.12.2011 | 07.02.2013 | suppleant |
Niels Fabricius Fugmann | 04.07.2011 | 15.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Rene Bigandt | 04.07.2011 | 06.12.2012 | suppleant |
Nicolai Bernt Sørensen | 29.04.2011 | 24.02.2014 | suppleant |
Anders Due | 29.04.2010 | 30.05.2013 | suppleant |
Henrik Plougmann Olsen | 29.01.2010 | 30.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Nøhr Pedersen | 29.01.2010 | 28.05.2015 | næstformand |
Anne-Grethe Foss | 29.01.2010 | 01.09.2011 | suppleant |
Anette Haugaard Nielsen | 29.01.2010 | 29.04.2010 | suppleant |
Peder Østermark Andreasen | 30.10.2008 | 10.12.2012 | formand |
Johannes Sloth | 30.10.2008 | 29.01.2010 | næstformand |
Michael Steinberg | 29.09.2008 | 18.11.2013 | suppleant |
Troels Keilgaard | 29.09.2008 | 07.02.2013 | suppleant |
Anne-Lise Bach Sørensen | 29.09.2008 | 06.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Jønck | 29.09.2008 | 02.07.2012 | næstformand |
Christian Roslev | 29.09.2008 | 01.09.2011 | næstformand |
Bjørn Lindegård Wahlsten | 01.07.2008 | 29.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Gert Frost | 31.01.2008 | 02.07.2012 | suppleant |
Anne-Grethe Foss | 02.10.2007 | 29.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Sørensen | 28.02.2007 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Hansen Bonde | 28.02.2007 | 07.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Mogensen | 28.02.2007 | 29.04.2011 | suppleant |
Rene Bigandt | 28.02.2007 | 29.04.2011 | suppleant |
Mogens Buch-Larsen | 28.02.2007 | 07.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Peter Feilberg Schjødt | 28.02.2007 | 29.09.2008 | suppleant |
Jan Jessen | 28.02.2007 | 29.09.2008 | suppleant |
Gert Frost | 28.02.2007 | 31.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Helle Tiedemann | 28.02.2007 | 31.01.2008 | suppleant |
Mogens Buch-Larsen | 28.02.2007 | 28.02.2007 | suppleant |
Torben Stig Johansen | 18.08.2003 | 29.01.2010 | suppleant |
Per Koefoed Als | 18.08.2003 | 02.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Klausen Fink | 18.08.2003 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Benny Halkjær Würtz | 18.08.2003 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ove Nissen | 18.08.2003 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Lene Haveløkke Jensen | 18.08.2003 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Mortensen | 18.08.2003 | 28.02.2007 | suppleant |
Jens Peter Langberg | 18.08.2003 | 28.02.2007 | suppleant |