Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Lundtang Andersen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Lundtang Andersen | 04.12.2010 | Sankt Nikolaj Vej 15, 1953 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SLACON ApS | 27066305 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.07.2006 | 39,29 (km) | Katholm 211, 3670 Veksø Sjælland | Vester Voldgade 104, 1552 København V |
22.12.2010 | 4,39 (km) | Vester Voldgade 104, 1552 København V | Sankt Nikolaj Vej 15, 1953 Frederiksberg C |
SLACON ApS. |
Sidst opdateret den 28.03.2003 og angivet som gældende fra 13.03.2003 (7878 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SLAATTO | 31723272 |
SLAAW ApS | 32438954 |
SLA BYRUM A/S | 19375773 |
SLA COMMUNICATION A/S | 19375773 |
SLACON ApS | 27066305 |
SLA Consult IVS | 39176963 |
S la Cour Holding ApS | 37290920 |
SLA DESIGN A/S | 19375773 |
SL ADMINISTRATION ApS | 25164008 |
SLADREHANKEN ApS | 34224986 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Lundtang Andersen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Lundtang Andersen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 0 | 3 |
Pct. | 25 % | 38 % | 0 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |