Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren René Kristiansen | 18.06.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren René Kristiansen | 22.05.2019 | 17.06.2021 | direktør |
Boris Nørgaard Kjeldsen | 22.12.2016 | 18.06.2021 | adm. dir |
Flemming Helge Rasmussen | 24.10.2002 | 22.12.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Boris Nørgaard Kjeldsen | 22.12.2016 | 22.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Peter Edvardsen | 22.12.2016 | 22.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Bisgaard | 22.12.2016 | 22.05.2019 | formand |
Peter Andersen | 24.10.2002 | 22.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Claes Remien | 24.10.2002 | 22.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Helge Rasmussen | 24.10.2002 | 22.12.2016 | bestyrelsesmedlem |