Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME III ApS (CVR 25566769) | NORMAL | 15.08.2000 |
EJEDOMSSELSKABET VESTERGADE, AARHUS ApS (CVR 26388392) | NORMAL | 30.12.2001 |
INVESTERINGSSELSKABET KERTEMINDE ApS (CVR 27049591) | NORMAL | 05.03.2003 |
KYSTVEJEN 43, ÅRHUS ApS (CVR 29633096) | NORMAL | 26.06.2006 |
LATIN'S ApS (CVR 25197321) | NORMAL | 09.02.2000 |
RE Lystrupvej ApS (CVR 39925001) | NORMAL | 04.10.2018 |
REMIEN HOLDING ApS (CVR 25591666) | NORMAL | 04.07.2000 |
RISAGERGÅRD INVEST ApS (CVR 26028892) | NORMAL | 30.04.2001 |
Remien Group ApS (CVR 39180960) | NORMAL | 20.12.2017 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
2R BYG ApS (CVR 26028833) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.04.2001 | 13.06.2013 |
BRDR. REMIEN HOLDING ApS (CVR 29012857) | OPLØST EFTER SPALTNING | 21.09.2005 | 09.11.2005 |
EJENDOMSSELSKABET ENGHAVEVEJ 24-26VEJLE ApS (CVR 26028868) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2001 | 09.08.2005 |
EJENDOMSSELSKABET KOLDINGVEJ 38, VEJLE ApS (CVR 26021197) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2001 | 09.08.2005 |
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEHUSGADE 36VEJLE ApS (CVR 26021200) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2001 | 09.08.2005 |
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEHUSGADE 48VEJLE ApS (CVR 26028876) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2001 | 09.08.2005 |
INVESTERINGSSELSKABET AF 22.12. 1992, SOLBJERG ApS (CVR 16822108) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.1992 | 15.10.1996 |
LUNDEBORG ApS (CVR 28131100) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.11.2004 | 10.06.2006 |
NØRREBROGADE 16 A-B, VEJLE ApS (CVR 27514952) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2004 | 09.08.2005 |
SKANDERBORGVEJ 202-204, ÅRHUS ApS (CVR 27514871) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2004 | 18.01.2018 |
VEJLE EJENDOMME ApS (CVR 26021294) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2001 | 26.01.2018 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RE Lystrupvej ApS (CVR 39925001) | NORMAL | 25.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Remien Group ApS (CVR 39180960) | NORMAL | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
REMIEN HOLDING ApS (CVR 25591666) | NORMAL | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
HØJBJERG PLADS ApS (CVR 34719500) | NORMAL | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
EUROPAPLADS 16 A/S (CVR 29196478) | NORMAL | 01.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Partnerselskabet Åboulevarden 11-13, Århus (CVR 38066005) | NORMAL | 06.10.2016 | 13.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
REMIEN HOLDING ApS (CVR 25591666) | NORMAL | 01.05.2010 | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
REMIEN CAPITAL ApS (CVR 29178860) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.11.2008 | 09.04.2018 | bestyrelse |
ØSTKYST INVEST ApS (CVR 30589130) | OPLØST EFTER FUSION | 15.05.2007 | 26.01.2018 | bestyrelse |
ÅBOULEVARDEN 11 ApS (CVR 29809372) | NORMAL | 05.01.2007 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Cosmo 2 ApS (CVR 53631819) | OPLØST EFTER FUSION | 10.07.2006 | 05.06.2007 | bestyrelse |
FH ApS (CVR 29141444) | NORMAL | 13.10.2005 | 12.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
UV 3 ApS (CVR 27429920) | NORMAL | 22.10.2003 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
GUNNAR CLAUSENS VEJ 3 ApS (CVR 27430031) | NORMAL | 22.10.2003 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
KYSTHUSET ApS (CVR 27430600) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.10.2003 | 13.06.2018 | bestyrelse |
RÅDHUSPLADSEN ApS (CVR 26839475) | NORMAL | 24.10.2002 | 22.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 7/7 1993 (CVR 17344978) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.2002 | 25.09.2020 | bestyrelse |
INVESTERINGSSELSKABET AF 22.12. 1992, SOLBJERG ApS (CVR 16822108) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.1992 | 01.03.1996 | bestyrelse |
SOLBJERG STÅLVAREFABRIK ApS (CVR 51823419) | NORMAL | 21.04.1975 | 05.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Remien Group ApS (CVR 39180960) | NORMAL | 20.12.2017 | direktør |
UV 3 ApS (CVR 27429920) | NORMAL | 26.05.2014 | direktør |
GUNNAR CLAUSENS VEJ 3 ApS (CVR 27430031) | NORMAL | 26.05.2014 | direktør |
ÅBOULEVARDEN 11 ApS (CVR 29809372) | NORMAL | 26.05.2014 | direktør |
HØJBJERG PLADS ApS (CVR 34719500) | NORMAL | 01.10.2012 | direktør |
INDUSTRIVEJ 6, KNUDLUND ApS (CVR 31588308) | NORMAL | 01.07.2008 | direktør |
BREDSKIFTECENTERET ApS (CVR 31050715) | NORMAL | 06.11.2007 | direktør |
INDUSTRIOMRÅDET 6+15+19 ApS (CVR 28671903) | NORMAL | 08.12.2006 | direktør |
EUROPAPLADS 16 A/S (CVR 29196478) | NORMAL | 01.08.2006 | adm. dir |
KYSTVEJEN 43, ÅRHUS ApS (CVR 29633096) | NORMAL | 26.06.2006 | direktør |
REMIEN EJENDOMME ApS (CVR 29446407) | NORMAL | 04.04.2006 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET KERTEMINDE ApS (CVR 27049591) | NORMAL | 05.03.2003 | direktør |
VIOLVEJ ApS (CVR 26258782) | NORMAL | 03.09.2001 | direktør |
RISAGERGÅRD INVEST ApS (CVR 26028892) | NORMAL | 30.04.2001 | direktør |
ANDERSEN & REMIEN HOLDING ApS (CVR 25767756) | NORMAL | 14.11.2000 | direktør |
REMIEN HOLDING ApS (CVR 25591666) | NORMAL | 04.07.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RE Lystrupvej ApS (CVR 39925001) | NORMAL | 04.10.2018 | 25.06.2021 | direktør |
KYSTHUSET ApS (CVR 27430600) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.05.2014 | 13.06.2018 | direktion |
ØSTKYST INVEST ApS (CVR 30589130) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2009 | 26.01.2018 | direktion |
VAREHO ApS (CVR 31622913) | OPLØST EFTER FUSION | 08.08.2008 | 26.01.2018 | direktion |
Heimstaden Bellishuset ApS (CVR 30557522) | NORMAL | 28.01.2008 | 20.12.2018 | direktør |
FUNCH THOMSENS GADE 6-8 ApS (CVR 31177111) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.01.2008 | 15.04.2008 | direktion |
HILLERØD GÅGADE ApS (CVR 31175054) | OPLØST EFTER FUSION | 11.01.2008 | 28.06.2013 | direktion |
Cosmo 85 ApS (CVR 29838933) | NORMAL | 13.11.2006 | 12.02.2007 | adm. dir |
Cosmo 21 ApS (CVR 14211446) | OPLØST EFTER FUSION | 24.10.2006 | 23.03.2007 | adm. dir |
REMIEN EJENDOMME VESTERBRO ApS (CVR 29687420) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.07.2006 | 08.07.2019 | direktion |
REMIEN CAPITAL ApS (CVR 29178860) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.11.2005 | 09.04.2018 | direktion |
BRDR. REMIEN HOLDING ApS (CVR 29012857) | OPLØST EFTER SPALTNING | 21.09.2005 | 09.11.2005 | direktion |
LUNDEBORG ApS (CVR 28131100) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.11.2004 | 10.02.2006 | direktion |
SKANDERBORGVEJ 202-204, ÅRHUS ApS (CVR 27514871) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2004 | 18.01.2018 | direktion |
NØRREBROGADE 16 A-B, VEJLE ApS (CVR 27514952) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2004 | 09.08.2005 | direktion |
REMIEN EJENDOMME KØBENHAVN ApS (CVR 27705936) | NORMAL | 21.04.2004 | 11.04.2019 | direktør |
EJEDOMSSELSKABET VESTERGADE, AARHUS ApS (CVR 26388392) | NORMAL | 30.12.2001 | 02.09.2013 | direktør |
2R BYG ApS (CVR 26028833) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.04.2001 | 13.06.2013 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ENGHAVEVEJ 24-26VEJLE ApS (CVR 26028868) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2001 | 09.08.2005 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEHUSGADE 48VEJLE ApS (CVR 26028876) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2001 | 09.08.2005 | direktion |
VEJLE EJENDOMME ApS (CVR 26021294) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2001 | 26.01.2018 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KOLDINGVEJ 38, VEJLE ApS (CVR 26021197) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2001 | 09.08.2005 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEHUSGADE 36VEJLE ApS (CVR 26021200) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.2001 | 09.08.2005 | direktion |
A & R BYG ApS (CVR 25441826) | OPLØST EFTER FUSION | 13.09.2000 | 28.06.2013 | direktion |
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME III ApS (CVR 25566769) | NORMAL | 15.08.2000 | 19.11.2010 | direktør |
LATIN'S ApS (CVR 25197321) | NORMAL | 09.02.2000 | 03.12.2015 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET AF 22.12. 1992, SOLBJERG ApS (CVR 16822108) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.1992 | 01.03.1996 | direktion |
SOLBJERG STÅLVAREFABRIK ApS (CVR 51823419) | NORMAL | 21.04.1975 | 10.02.1995 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Claes Remien | 0 % | 0 % | 0 % | 1,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Claes Remien (antal: 52) | 27 | 1 | 21 | 3 |
Pct. | 52 % | 2 % | 40 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Claes Remien (antal: 113) | 19 | 44 | 29 | 21 |
Pct. | 17 % | 39 % | 26 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
LUNDEBORG ApS (CVR 28131100) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-02-10 | 2006-06-10 | likvidator |