Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hjemmeside | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 fjernes Direktion: Boris Nørgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-17 fjernes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Legale ejere: DADES Erhverv ApS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-14 fjernes Legale ejere: DADES A/S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-22 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-05-22 tilføjes Navne: RÅDHUSPLADSEN ApS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 fjernes Navne: RÅDHUSPLADSEN A/S (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Bestyrelse: Kenneth Bisgaard (formand) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og drift af ejendommen Rådhuspladsen 1-5 samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Hjemmeside: www.dades.dk (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Bisgaard (formand) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-12-22 fjernes Bestyrelse: Flemming Helge Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-22 tilføjes Direktion: Boris Nørgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-12-22 fjernes Direktion: Flemming Helge Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: DADES A/S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2016-12-21 fjernes Legale ejere: FHR HOLDING ApS, ANDERSEN & REMIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 1, 8361 Hasselager (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 1, 8361 Hasselager (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2010-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 1, 1., 8361 Hasselager (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 1, 1., 8361 Hasselager (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hendrik Pontoppidans Gade 34, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2006-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hendrik Pontoppidans Gade 34, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2006-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Johan Langes Vej 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-29 tilføjes Legale ejere: FHR HOLDING ApS, ANDERSEN & REMIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2002-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Langes Vej 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Bestyrelse: Flemming Helge Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-24 tilføjes Direktion: Flemming Helge Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og drift af ejendommen Rådhuspladsen 3 samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2002-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Navne: RÅDHUSPLADSEN A/S (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2002-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2002-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Stiftere: FHR HOLDING ApS, ANDERSEN & REMIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2002-10-24 tilføjes Vedtægter: 2002-10-24 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2002-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)