Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Alexis Georg Jein | 08.07.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Svanberg | 14.04.2008 | 08.07.2010 | adm. dir |
Peter Alexis Georg Jein | 01.02.2007 | 14.04.2008 | direktør |
Erik Berg Andersen | 06.08.2002 | 01.02.2007 | direktør |
Carsten Robert Brink | 25.04.2002 | 06.08.2002 | direktør |
Kim Madsen | 01.01.2002 | 25.04.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Meyland Prehn | 04.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henning Brammer | 11.03.2015 | formand |
Peter Alexis Georg Jein | 19.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Dittrich Jein | 01.07.2013 | 04.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Ellehauge Sode | 01.07.2013 | 11.03.2015 | formand |
Erling Højsgaard | 05.11.2003 | 01.07.2013 | formand |
Niels Christian Westergård-Nielsen | 06.08.2002 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Berg Andersen | 06.08.2002 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bo Helligsøe | 06.08.2002 | 05.11.2003 | formand |