Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
NavisionGroup ApS (CVR 20868902) | NORMAL | 18.02.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ALLIANCE SHIPPING ApS (CVR 31431034) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.2008 | 27.12.2010 |
Intertrade Invest Holding ApS (CVR 42502901) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.06.2021 | 12.08.2021 |
Joscar Holding ApS (CVR 41745746) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.10.2020 | 08.10.2020 |
LPST ApS (CVR 15967870) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1992 | 01.11.2001 |
TRADER MARITIME ApS (CVR 30696999) | OPLØST EFTER FUSION | 22.06.2007 | 27.12.2010 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Stüdenitz 24 I/S (CVR 31322847) | 01.01.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Navision Shipping A/S (CVR 37553093) | NORMAL | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nordic Energy Partners A/S (CVR 41842970) | NORMAL | 13.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
TRITHORN BULK A/S (CVR 37904589) | NORMAL | 18.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Navision Shipping Holding ApS (CVR 41083069) | NORMAL | 21.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Crescendo Invest A/S (CVR 29614377) | NORMAL | 15.01.2018 | formand |
K/S Smedeland 26B (CVR 37818038) | NORMAL | 23.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
BALTNAV A/S (CVR 33394241) | NORMAL | 30.03.2015 | formand |
Crescendo Portefølje A/S (CVR 26335426) | NORMAL | 11.03.2015 | formand |
Navision Alternative Investments A/S (CVR 31946255) | NORMAL | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
NAVISION TRADING ApS (CVR 34802890) | NORMAL | 29.11.2012 | formand |
NAVISION SHIPPING DK A/S (CVR 34804583) | NORMAL | 29.11.2012 | formand |
Navision Treasury A/S (CVR 26405254) | NORMAL | 19.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Komplementarselskabet Bonette Shipping ApS (CVR 39103982) | NORMAL | 09.02.2021 | 08.11.2021 | formand |
Scan Futures A/S (CVR 41967234) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.12.2020 | 08.04.2024 | næstformand |
Nordic Energy Partners A/S (CVR 41842970) | NORMAL | 10.11.2020 | 12.01.2021 | formand |
K/S Tremola Shipping (CVR 40607366) | NORMAL | 24.06.2019 | 08.11.2021 | formand |
K/S Vintervej (CVR 40587233) | NORMAL | 14.06.2019 | 25.05.2021 | formand |
Crescendo A/S (CVR 40250565) | NORMAL | 10.04.2019 | 04.12.2023 | formand |
K/S Fredericiagade 84 (CVR 39215586) | SLETTET | 04.01.2018 | 10.01.2022 | formand |
K/S Bonette Shipping (CVR 39104377) | SLETTET | 21.11.2017 | 08.11.2021 | formand |
Datoselskabet af 29/9 2017 A/S (CVR 35523626) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2017 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Scriptor Holding ApS (CVR 37504432) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.2016 | 15.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
CP Selskabet A/S (CVR 35024468) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.08.2015 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
NAVISION CHARTERING ApS (CVR 29923477) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.2013 | 26.04.2022 | formand |
K/S ALLIANCE BULK (CVR 34693145) | SLETTET | 21.09.2012 | 14.09.2017 | bestyrelse |
ERRIA A/S (CVR 15300574) | NORMAL | 27.04.2012 | 24.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
OPERATOR SYSTEMS A/S (CVR 27957277) | NORMAL | 01.09.2011 | 12.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
BALTNAV A/S (CVR 33394241) | NORMAL | 21.01.2011 | 29.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
ATRIUM3 A/S (CVR 29515123) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.10.2010 | 06.05.2020 | bestyrelse |
CRESCENDO EUROPE A/S (CVR 28484887) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.10.2010 | 13.09.2011 | bestyrelse |
K/S ATLANTIC PROMISE (CVR 33160461) | SLETTET | 17.09.2010 | 10.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
NAVISION SHIPPING A/S (CVR 31890802) | OPLØST EFTER FUSION | 08.07.2010 | 26.08.2011 | bestyrelse |
Crescendo Portefølje A/S (CVR 26335426) | NORMAL | 15.03.2010 | 10.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
K/S NAVISION IVORY (CVR 31613299) | SLETTET | 29.01.2009 | 11.10.2013 | bestyrelse |
ALDANA A/S (CVR 30916042) | NORMAL | 08.11.2008 | 22.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
DUCO INVEST ApS (CVR 31496098) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.06.2008 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
K/S NAVISION ALLIANCE (CVR 31055725) | SLETTET | 15.04.2008 | 21.10.2013 | bestyrelse |
NAVISION SHIPPING HOLDING A/S (CVR 31048451) | OPLØST EFTER FUSION | 31.10.2007 | 26.08.2011 | bestyrelse |
NAVISION SHIPPING A/S (CVR 31048583) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.10.2007 | 10.12.2007 | formand |
K/S Mountain Invest (CVR 29783519) | NORMAL | 20.03.2007 | 17.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
NAVISION CHARTERING A/S (CVR 27695310) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.2006 | 06.06.2008 | formand |
NAVISION SHIP INVEST A/S (CVR 28992173) | OPLØST EFTER FUSION | 16.09.2005 | 06.06.2008 | bestyrelse |
NAVISION BULKER COMPANY A/S (CVR 28152248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.10.2004 | 24.06.2011 | bestyrelse |
NAVISION BULK SHIP COMPANY A/S (CVR 27727662) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.05.2004 | 21.12.2007 | bestyrelse |
K/S TORM EASTERN (CVR 25553020) | SLETTET | 15.09.2000 | 10.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
CONTINENTAL SHIPPING ApS (CVR 80290217) | NORMAL | 29.05.1996 | 01.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
INVESTATE A/S (CVR 16291935) | TVANGSOPLØST | 12.01.1985 | 13.03.1992 | bestyrelse |
INVESTATE A/S (CVR 16291935) | TVANGSOPLØST | 12.01.1985 | 08.09.1988 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S Vintervej (CVR 40587233) | NORMAL | 14.06.2019 | direktør |
Smedeland 26B Komplementar ApS (CVR 37817880) | NORMAL | 23.06.2016 | direktør |
MARSELIS BOULEVARD 28 ApS (CVR 36069856) | NORMAL | 13.08.2014 | direktør |
JOSCAR ApS (CVR 36029234) | NORMAL | 01.07.2014 | direktør |
Navision Alternative Investments A/S (CVR 31946255) | NORMAL | 01.01.2013 | direktør |
Vintervej Holding ApS (CVR 29923337) | NORMAL | 28.12.2011 | adm. dir |
Navision Treasury A/S (CVR 26405254) | NORMAL | 08.07.2010 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET ATLANTIC PROMISE ApS (CVR 24225097) | NORMAL | 20.03.2007 | adm. dir |
NavisionGroup ApS (CVR 20868902) | NORMAL | 18.02.1998 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJ Trust ApS (CVR 42638544) | NORMAL | 12.08.2021 | 21.05.2024 | adm. dir |
Intertrade Invest Holding ApS (CVR 42638552) | OPLØST EFTER FUSION | 12.08.2021 | 20.10.2021 | adm. dir |
Intertrade Invest Holding ApS (CVR 42502901) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.06.2021 | 12.08.2021 | adm. dir |
JVJ Trust ApS (CVR 41872349) | NORMAL | 08.10.2020 | 30.05.2024 | direktør |
CVJ Trust ApS (CVR 41872330) | NORMAL | 08.10.2020 | 30.05.2024 | direktør |
Joscar Holding ApS (CVR 41745746) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.10.2020 | 08.10.2020 | direktør |
Planetgreen ApS (CVR 39591405) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.05.2018 | 24.06.2021 | direktør |
Komplementarselskabet Fredericiagade 84 IVS (CVR 39215543) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.01.2018 | 24.06.2021 | direktør |
Komplementarselskabet Bonette Shipping ApS (CVR 39103982) | NORMAL | 21.11.2017 | 22.12.2017 | adm. dir |
CONTINENTAL SHIPPING ApS (CVR 80290217) | NORMAL | 05.10.2017 | 08.11.2021 | adm. dir |
Navision Shipping A/S (CVR 37553093) | NORMAL | 21.03.2016 | 08.11.2021 | adm. dir |
BALTICA MANAGEMENT ApS (CVR 34895120) | OPLØST EFTER FUSION | 13.12.2012 | 07.12.2021 | adm. dir |
KOMPLEMENTARSELSKABET ALLIANCE BULK ApS (CVR 34690715) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.08.2012 | 13.09.2017 | direktion |
BALTNAV A/S (CVR 33394241) | NORMAL | 21.01.2011 | 02.01.2013 | adm. dir |
NAVISION SHIPPING A/S (CVR 31890802) | OPLØST EFTER FUSION | 08.07.2010 | 26.08.2011 | direktion |
Navision Properties ApS (CVR 32777643) | NORMAL | 23.02.2010 | 01.01.2024 | direktør |
Navision Alternative Investments A/S (CVR 31946255) | NORMAL | 15.01.2009 | 27.07.2010 | direktør |
SPARKS ApS (CVR 31752450) | OPLØST EFTER FUSION | 08.09.2008 | 22.09.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET NAVISION IVORY ApS (CVR 31613175) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.07.2008 | 14.10.2013 | direktion |
ALDUCO INVEST ApS (CVR 31592739) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.07.2008 | 11.06.2019 | direktion |
ALLIANCE SHIPPING ApS (CVR 31431034) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.2008 | 27.12.2010 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET NAVISION ALLIANCE ApS (CVR 31055164) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.11.2007 | 14.10.2013 | direktion |
NAVISION PARTNER HOLDING ApS (CVR 31048354) | OPLØST EFTER FUSION | 31.10.2007 | 26.08.2011 | direktion |
NAVISION SHIPPING HOLDING A/S (CVR 31048451) | OPLØST EFTER FUSION | 31.10.2007 | 26.08.2011 | direktion |
TRADER MARITIME ApS (CVR 30696999) | OPLØST EFTER FUSION | 22.06.2007 | 27.12.2010 | adm. dir |
NAVISION BULKER COMPANY A/S (CVR 28152248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.03.2007 | 24.06.2011 | adm. dir |
NAVISION SHIP INVEST A/S (CVR 28992173) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.2007 | 06.06.2008 | direktion |
Navision Treasury A/S (CVR 26405254) | NORMAL | 01.02.2007 | 14.04.2008 | direktør |
NAVISION CHARTERING ApS (CVR 29923477) | OPLØST EFTER FUSION | 12.09.2006 | 01.07.2013 | direktør |
NAVISION CHARTERING A/S (CVR 27695310) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.2004 | 28.06.2006 | direktion |
SHIPUPDATE.COM ApS (CVR 10068827) | OPLØST EFTER FUSION | 09.03.2001 | 20.10.2021 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ATLANTIC PROMISE ApS (CVR 24225097) | NORMAL | 15.09.2000 | 30.04.2003 | direktør |
CONTINENTAL SHIPPING ApS (CVR 80290217) | NORMAL | 29.05.1996 | 04.10.2017 | direktør |
ATLANTIC INVEST A/S (CVR 17423487) | NORMAL | 01.12.1993 | 23.10.1995 | direktør |
ATLAS SHIPPING A/S (CVR 15145293) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1991 | 15.05.1996 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Alexis Georg Jein | 0 % | 1,25 % | 1,88 % | 2,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Alexis Georg Jein (antal: 161) | 112 | 5 | 34 | 10 |
Pct. | 70 % | 3 % | 21 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Alexis Georg Jein (antal: 229) | 48 | 44 | 131 | 6 |
Pct. | 21 % | 19 % | 57 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |