Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Gross-Nielsen | 19.04.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christiansen | 22.03.2004 | 19.04.2005 | direktør |
Alan Per Binau | 13.03.2002 | 22.03.2004 | direktør |
Søren Christiansen | 26.04.2001 | 13.03.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Henrik Koch Hansen | 20.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Gross-Nielsen | 27.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lippert | 02.01.2020 | formand |
Allan Gross-Nielsen | 26.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Gross-Nielsen | 21.08.2019 | 02.01.2020 | formand |
Carsten Johan Koch | 01.05.2018 | 21.08.2019 | formand |
Carsten Johan Koch | 29.12.2015 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Eva Birgitta Swartz Grimaldi | 18.09.2013 | 29.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Folden Lund | 28.06.2013 | 20.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Lennart Bylock | 29.06.2012 | 27.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ballegaard Sørensen | 20.06.2012 | 01.05.2018 | formand |
Alan Per Binau | 30.03.2007 | 27.10.2008 | formand |
Knut Isachsen | 19.04.2005 | 18.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Bülow | 19.04.2005 | 30.03.2007 | formand |
Peter Blenstrup Nielsen | 07.06.2001 | 19.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christiansen | 26.04.2001 | 30.12.2005 | bestyrelsesmedlem |