Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PPBNRFL ApS (CVR 32098215) | NORMAL | 17.04.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AS3 A/S (CVR 26017297) | NORMAL | 26.04.2001 | 14.05.2001 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Advokatfirmaet Blendstrup Nielsen v/Peter Blenstrup Nielsen (CVR 13393338) | 01.01.1988 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SPORT SOLUTION A/S (CVR 29323496) | NORMAL | 02.10.2017 | 03.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
CARLO F. CHRISTENSEN A/S (CVR 75906811) | NORMAL | 07.10.2014 | 25.06.2018 | formand |
SPORT SOLUTION A/S (CVR 29323496) | NORMAL | 19.08.2014 | 01.10.2017 | formand |
InSourze A/S (CVR 24228185) | OPLØST EFTER FUSION | 21.06.2012 | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
HEDEGÅRD INVEST ApS (CVR 30833996) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2010 | 17.10.2014 | bestyrelse |
Selskabet af 15. juni 2017 A/S (CVR 26044502) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.12.2009 | 15.11.2013 | formand |
CEONEO A/S (CVR 30898923) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2007 | 03.10.2007 | formand |
C. F. ANDERSEN & SØN VVS A/S (CVR 29408084) | NORMAL | 06.03.2006 | 13.06.2013 | formand |
JBV 3 A/S (CVR 29226652) | NORMAL | 04.01.2006 | 31.12.2022 | formand |
BOARD FOCUS A/S (CVR 29226792) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.2006 | 09.08.2016 | formand |
JBV 2 A/S (CVR 27260241) | NORMAL | 19.04.2005 | 31.12.2022 | formand |
CASTRO A/S (CVR 26007410) | NORMAL | 03.07.2002 | 31.12.2022 | formand |
AS3 A/S (CVR 26017297) | NORMAL | 07.06.2001 | 19.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
AS3 PUBLIC A/S (CVR 26057698) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2001 | 26.05.2005 | formand |
AMADA DENMARK A/S (CVR 14227547) | NORMAL | 27.02.2001 | 08.03.2002 | formand |
D.P.T. HOLDING AF 1994 ApS (CVR 18034379) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.02.2001 | 08.03.2002 | formand |
AS3 CORPORATE CENTRE A/S (CVR 25446526) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.2000 | 10.09.2006 | bestyrelse |
DANISH MUSIC INVEST A/S (CVR 25446577) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.05.2000 | 01.09.2004 | bestyrelse |
FRØLUND PEDERSEN HOLDING A/S (CVR 21182591) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.07.1998 | 05.07.1999 | formand |
GIZA A/S (CVR 19805646) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.04.1997 | 22.03.2004 | bestyrelse |
GNC HOLDING A/S (CVR 18809087) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.04.1997 | 07.07.2003 | formand |
FRØLUND PEDERSENS MORSKABSAUTOMATER A/S (CVR 18411334) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.02.1995 | 05.07.1999 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PPBNRFL ApS (CVR 32098215) | NORMAL | 17.04.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Blenstrup Nielsen | 0 % | 0 % | 0 % | 9,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Blenstrup Nielsen (antal: 31) | 10 | 3 | 16 | 2 |
Pct. | 32 % | 10 % | 52 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Blenstrup Nielsen (antal: 37) | 22 | 1 | 3 | 11 |
Pct. | 59 % | 3 % | 8 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
STRESSCOACHING A/S (CVR 28900724) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-01-11 | 2010-04-28 | likvidator |
GIZA A/S (CVR 28715331) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-01-11 | 2010-04-28 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS ApS (CVR 10127416) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-06-22 | 2009-12-09 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS ApS (CVR 10127416) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-04-12 | 2008-03-27 | likvidator |
REETDACHDECKERFIRMA CHRISTENSEN UND CO. ApS (CVR 15996595) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-10-31 | 1998-03-06 | likvidator |
AS3 20 APRIL 2010 A/S (CVR 25871685) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-27 | 2013-11-07 | likvidator |
HOBRO MOTOR COMPAGNI A/S (CVR 86596911) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-12-31 | 2003-10-06 | likvidator |
GIZA A/S (CVR 19805646) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-03-22 | 2004-08-02 | likvidator |