Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Binavne | ||||
Formål | Vedtægter | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Revisor | Hvidhvask | Navne | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | Stiftere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2005-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: AS3 BtB A/S. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2011-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AS3 PUBLIC A/S. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AS3 BtB A/S. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2021-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Erhvervspsykologi A/S. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Erhvervspsykologi A/S. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Bestyrelse: Mads Henrik Koch Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-20 fjernes Bestyrelse: Christian Folden Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Binavne: Mentor Company A/S, Lægekonsulenten.dk A/S, AS3 Work&Care A/S, AS3 Work & Care A/S, AS3 Public A/S, AS3 Employment A/S, A2B Sprog A/S, A2B A/S (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive inden for Job Transition Management samt udbyde psykologisk og fysiologisk rådgivning og behandling samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter ledelsens skøn. Det er herudover Selskabets formål at være holdingselskab samt at levere managementydelser til koncernforbundne selskaber. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Legale ejere: Gross-Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-25 fjernes Legale ejere: Gross-Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2020-07-27 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Gross-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Bestyrelse: Martin Lippert (formand) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-02 fjernes Bestyrelse: Vibeke Gross-Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-21 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Gross-Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-08-21 fjernes Bestyrelse: Carsten Johan Koch (formand) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Johan Koch (formand) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-05-01 fjernes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Carsten Johan Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-29 tilføjes Bestyrelse: Carsten Johan Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2015-12-29 fjernes Bestyrelse: Eva Birgitta Swartz Grimaldi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-03 tilføjes Binavne: AS3 Companies A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-02 fjernes Binavne: AS3 A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-02 tilføjes Navne: AS3 A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-01 fjernes Navne: AS3 COMPANIES A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-27 fjernes Bestyrelse: Anders Lennart Bylock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-18 tilføjes Bestyrelse: Eva Birgitta Swartz Grimaldi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Folden Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-29 tilføjes Bestyrelse: Anders Lennart Bylock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-20 tilføjes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-18 fjernes Bestyrelse: Knut Isachsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt foretage investering i værdipapirer. Ligeledes er det selskabets formål gennem managementaftaler at levere administrationsydelser til datterselskaber. Herudover gennemfører selskabet markedsmæssige aktiviteter indenfor Job Transition Management. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2010-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Vedtægter: 2010-05-28 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-27 fjernes Bestyrelse: Alan Per Binau (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-10 tilføjes Navne: AS3 COMPANIES A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2007-05-09 fjernes Navne: AS3 COMPANY A/S (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-30 tilføjes Bestyrelse: Alan Per Binau (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-30 fjernes Bestyrelse: Ulrik Bülow (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-30 fjernes Bestyrelse: Søren Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-15 tilføjes Navne: AS3 COMPANY A/S (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2005-06-14 fjernes Navne: AS/3 COMPANY A/S (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-06-15 fjernes Binavne: AS/3 HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Bülow (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 fjernes Bestyrelse: Peter Blenstrup Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 tilføjes Direktion: Allan Gross-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 fjernes Direktion: Søren Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 tilføjes Navne: AS/3 COMPANY A/S (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-04-18 fjernes Navne: AS/3 HOLDING A/S (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-22 tilføjes Direktion: Søren Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-22 fjernes Direktion: Alan Per Binau (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2002-03-13 tilføjes Direktion: Alan Per Binau (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-13 fjernes Direktion: Søren Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2001-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 201, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-22 tilføjes Navne: AS/3 HOLDING A/S (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2001-08-21 fjernes Navne: ABAGNSC A/S (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-06-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Blenstrup Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-14 fjernes Stiftere: Peter Blenstrup Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 201, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-26 tilføjes Binavne: AS/3 HOLDING A/S, AS3 A/S, AS3 HOLDING A/S, AS3 COMPANY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Direktion: Søren Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2001-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Legale ejere: Gross-Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Navne: ABAGNSC A/S (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-26 tilføjes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen, Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2001-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-04-26 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Stiftere: Søren Christiansen, Peter Blenstrup Nielsen, Allan Gross-Nielsen, Alan Per Binau (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)