Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Hagelskjær | 15.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Juhl Andreasen | 01.06.2019 | 14.08.2019 | adm. dir |
Jørn Lundstrøm Zielke | 01.09.2017 | 31.05.2019 | direktør |
Jørgen Udby | 11.06.2001 | 01.09.2017 | adm. dir |
Erik Jensen | 01.01.2001 | 11.06.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Boel Olesen | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Gade | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Gamst Beltofte | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nørholt Jensen | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kamilla Stuhr Sønderup | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Frost Hansen | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Rüsz Bloch | 01.01.2022 | formand |
Karsten Filsø | 01.01.2022 | næstformand |
Per Tolstrup Albertsen | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Sørensen | 01.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Finn Orvad | 05.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Agerbo | 01.11.2021 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Tønning | 01.10.2020 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Rüsz Bloch | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lindholt Nielsen | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Helle Olsen | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peder Hansen | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Grimnitz Jacobsen | 01.01.2018 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Gade Hansen | 04.01.2016 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Helle Søkilde Frederiksen | 25.03.2015 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nils Ulrik Nielsen | 01.01.2014 | 31.12.2021 | formand |
Arne Lægaard | 01.01.2014 | 31.12.2021 | næstformand |
Jørgen Boelstoft Andersen | 01.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Aage Juhl Jørgensen | 01.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Møller | 01.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Dyrberg Pedersen | 01.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Frank Flæng | 01.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Agerbo | 01.01.2014 | 31.12.2017 | suppleant |
Erik Sandal | 01.01.2014 | 31.12.2017 | suppleant |
Jens Kristian Hedegaard | 01.01.2014 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Helle Søkilde Frederiksen | 01.01.2014 | 24.03.2015 | suppleant |
Lasse Cummings Sønderborg Pedersen | 01.01.2014 | 03.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Helle Søkilde Frederiksen | 31.08.2012 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Rüsz Bloch | 05.01.2010 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Krawack | 05.01.2010 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Boelstoft Andersen | 05.01.2010 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Møller | 05.01.2010 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bent Lorentz Bendtsen | 05.01.2010 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Eli Vium Nielsen | 05.01.2010 | 31.12.2013 | næstformand |
Evy Gren Stougård | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
Kurt Nygaard | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
Kurt Degnbol | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
Karina Bilde Vrist | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
Svend Oluf Pedersen | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
Kirsten Agerbo | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
Erik Sandal | 05.01.2010 | 31.12.2013 | suppleant |
John Gjørup Madsen | 05.01.2010 | 31.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Helle Søkilde Frederiksen | 05.01.2010 | 31.08.2012 | suppleant |
Annette Harbo Lind | 05.01.2010 | 11.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dåsbjerg | 21.04.2009 | 05.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Jensen | 27.08.2008 | 05.01.2010 | næstformand |
Eigil Vestergaard Bodilsen | 27.08.2008 | 21.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dåsbjerg | 11.03.2008 | 01.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lizzie Sørensen | 12.12.2007 | 05.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anna-Lise Lisbjerg | 11.09.2007 | 12.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Poulsen Stride | 02.01.2007 | 05.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Jensen | 02.01.2007 | 11.03.2008 | næstformand |
Lizzie Sørensen | 02.01.2007 | 11.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Kirkgaard-Sehested | 30.05.2006 | 05.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Per Moskjær Jensen | 30.05.2006 | 05.01.2010 | suppleant |
Jette Sørensen | 30.05.2006 | 01.06.2008 | suppleant |
Finn Thøgersen | 23.08.2005 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Alfred Damsgaard | 23.08.2005 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henry Nygaard Kragelund | 15.04.2005 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Hvas | 01.03.2003 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Preben Blæsbjerg | 10.12.2001 | 05.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Nygaard | 10.12.2001 | 05.01.2010 | formand |
Aksel Ingeman Pedersen | 10.12.2001 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Tage Gundersen | 10.12.2001 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Evald Kjeldbjerg | 10.12.2001 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hyldgaard | 10.12.2001 | 02.01.2007 | næstformand |
Svend Erik Sørensen Melvej | 10.12.2001 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lone Hauge Ramsgaard | 10.12.2001 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Finn Jessen | 10.12.2001 | 15.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bak Kristensen | 10.12.2001 | 01.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Degnbol | 11.06.2001 | 10.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hede Andersen | 11.06.2001 | 10.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Dyrberg Pedersen | 11.06.2001 | 10.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Mortensen | 11.06.2001 | 10.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Hvas | 11.06.2001 | 10.12.2001 | formand |
Henrik Steen Jensen | 01.01.2001 | 11.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Ebdrup | 01.01.2001 | 11.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 01.01.2001 | 11.06.2001 | bestyrelsesmedlem |