Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JGSBO ApS (CVR 40598987) | NORMAL | 21.06.2019 |
SBO Ejendomme ApS (CVR 38040243) | NORMAL | 27.09.2016 |
Søren Boel Olesen Holding ApS (CVR 38889125) | NORMAL | 17.08.2017 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
SBO (CVR 29898553) | 01.11.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
VESTFORSYNING VARME A/S (CVR 26704065) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
VESTFORSYNING A/S (CVR 25952200) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
VESTFORSYNING ERHVERV A/S (CVR 26350697) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S (CVR 26704006) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
VESTFORSYNING VAND A/S (CVR 26704022) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
VESTFORSYNING BELYSNING A/S (CVR 27446302) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
MULTIFORSYNING A/S (CVR 35253602) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
VESTFORSYNING SERVICE A/S (CVR 35857842) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Vestforsyning Vind A/S (CVR 38774719) | NORMAL | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
L-Net A/S (CVR 10076951) | NORMAL | 01.01.2022 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS MIDTJYLLAND (CVR 30089456) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.2014 | 04.01.2019 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejstrupholm ApS (CVR 44075520) | NORMAL | 12.05.2023 | adm. dir |
DSO Ejendomme ApS (CVR 42742082) | NORMAL | 06.10.2021 | direktør |
JGSBO ApS (CVR 40598987) | NORMAL | 21.06.2019 | direktør |
Søren Boel Olesen Holding ApS (CVR 38889125) | NORMAL | 17.08.2017 | direktør |
SBO Ejendomme ApS (CVR 38040243) | NORMAL | 01.10.2016 | direktør |
JCC 2011 ApS (CVR 33749740) | NORMAL | 02.05.2012 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Boel Olesen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Boel Olesen (antal: 21) | 16 | 0 | 1 | 4 |
Pct. | 76 % | 0 % | 5 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Boel Olesen (antal: 30) | 11 | 6 | 10 | 3 |
Pct. | 37 % | 20 % | 33 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |