Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Aladin Mujic | 20.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Jepsen | 01.08.2021 | 20.12.2023 | adm. dir |
Ib Rossen Nissen | 27.09.2002 | 01.08.2021 | direktør |
Eddy Thorndal Pedersen | 01.08.2001 | 27.09.2002 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.01.2001 | 01.08.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Aladin Mujic | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Maan Tokkesdal | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ib Rossen Nissen | 01.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Jepsen | 14.03.2011 | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Halskov Nissen | 27.09.2002 | 14.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Nis Møller | 01.08.2001 | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Frank Jakobsen | 01.08.2001 | 27.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 01.01.2001 | 01.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.01.2001 | 01.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Muurholm | 01.01.2001 | 01.08.2001 | formand |