Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Reelle ejere | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Hovedbranche | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-12-20 tilføjes Bestyrelse: Aladin Mujic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Bestyrelse: Allan Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 tilføjes Direktion: Aladin Mujic (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Direktion: Allan Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-29 tilføjes Reelle ejere: Sophie Halskov Nissen, Søren Halskov Nissen, Rasmus Nygaard Schmidt Halskov, Ib Rossen Nissen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-08-28 fjernes Reelle ejere: Ib Rossen Nissen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Allan Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-08-01 fjernes Direktion: Ib Rossen Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-11 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-29 tilføjes Bestyrelse: Kristian Maan Tokkesdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-29 fjernes Bestyrelse: Nis Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-14 tilføjes Bestyrelse: Allan Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-03-14 fjernes Bestyrelse: Ulla Halskov Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med spedition, transport, shipping, udlejning af materiel at eje aktier eller anparter i virksomheder indenfor disse brancher samt finansiering, investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Vedtægter: 2011-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Legale ejere: CONTINO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2008-02-28 tilføjes Reelle ejere: Ib Rossen Nissen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2001-09-19)
Den 2005-01-04 tilføjes Navne: VAT SERVICE EUROPE A/S (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-03 fjernes Navne: CC LOGISTICS A/S (offentliggjort 2004-03-05)
Den 2004-03-03 tilføjes Navne: CC LOGISTICS A/S (offentliggjort 2004-03-05)
Den 2004-03-02 fjernes Navne: CC LOGISTIC A/S (offentliggjort 2001-09-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2002-12-30 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2001-10-17)
Den 2002-09-27 tilføjes Bestyrelse: Ulla Halskov Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-27 fjernes Bestyrelse: Frank Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-27 tilføjes Direktion: Ib Rossen Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-27 fjernes Direktion: Eddy Thorndal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 6330 Padborg (offentliggjort 2001-09-19)
Den 2001-08-01 tilføjes Bestyrelse: Frank Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 tilføjes Direktion: Eddy Thorndal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2001-10-17)
Den 2001-08-01 tilføjes Navne: CC LOGISTIC A/S (offentliggjort 2001-09-19)
Den 2001-08-01 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2001-08-01 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Navne: SLP 11.671 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Binavne: CC LOGISTICS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: SLP 11.671 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)