Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HALSKOV III ApS (CVR 31278228) | NORMAL | 21.02.2008 |
NISSEN CAPITAL A/S (CVR 26399319) | NORMAL | 17.12.2001 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EKSPORTVEJ 3 A/S (CVR 30551834) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2007 | 25.01.2010 |
IB R. NISSEN HOLDING ApS (CVR 31278260) | OPLØST EFTER FUSION | 21.02.2008 | 29.11.2018 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FAKKELGAARDEN A/S (CVR 14247734) | NORMAL | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
CONTINO ASSETS A/S (CVR 29306591) | NORMAL | 01.08.2021 | formand |
Domibus A/S (CVR 40059938) | NORMAL | 27.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Future Auri ApS (CVR 39681714) | NORMAL | 25.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
NIELS PAGH LOGISTICS A/S (CVR 25803264) | NORMAL | 01.09.2017 | formand |
ENVIRONMENT SOLUTIONS ApS (CVR 34078033) | NORMAL | 05.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
TLT - TOFTLUND LOGISTIK & TRANSPORT A/S (CVR 27049524) | NORMAL | 03.02.2011 | formand |
CONTINO HOLDING A/S (CVR 31278422) | NORMAL | 01.05.2009 | formand |
NISSEN CAPITAL A/S (CVR 26399319) | NORMAL | 25.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
VAT SERVICE EUROPE A/S (CVR 25821491) | NORMAL | 01.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
CONTINO A/S (CVR 92405451) | NORMAL | 09.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Contino Solutions ApS (CVR 21157147) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2022 | 16.01.2024 | formand |
SIDIS ENGINEERING ApS (CVR 35251480) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.07.2015 | 21.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
MERMAID EJENDOMME A/S (CVR 32318339) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2013 | 26.04.2021 | bestyrelse |
SØNDERBORG FORNIKLING A/S (CVR 34201633) | NORMAL | 02.01.2012 | 23.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
GALVANO DANMARK A/S (CVR 34201625) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2012 | 10.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
PACOW I A/S (CVR 34087229) | NORMAL | 20.12.2011 | 23.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
PACOW II A/S (CVR 34087237) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2011 | 23.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
IPNORDIC A/S (CVR 33577591) | NORMAL | 18.03.2011 | 10.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
JEMO INVEST, ABILD A/S (CVR 30562011) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.2011 | 12.02.2015 | bestyrelse |
TOFTLUND TRUCKCENTER A/S (CVR 10135664) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.2011 | 26.01.2012 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET PACOW INVEST (CVR 32881793) | NORMAL | 23.04.2010 | 23.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
ANPARTSSELSKABET PACOW (CVR 29933960) | OPLØST EFTER SPALTNING | 14.03.2008 | 20.12.2011 | bestyrelse |
MERMAID CAPITAL DENMARK A/S (CVR 31280907) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.03.2008 | 11.08.2021 | bestyrelse |
EKSPORTVEJ 3 A/S (CVR 30551834) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2007 | 25.01.2010 | bestyrelse |
CONTINO ASSETS A/S (CVR 29306591) | NORMAL | 06.01.2006 | 31.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
THM KOLDING A/S (CVR 28992688) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2005 | 28.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
GREGERSEN LOGISTIC A/S (CVR 26110025) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.2001 | 26.03.2020 | bestyrelse |
Contino Solutions ApS (CVR 21157147) | OPLØST EFTER FUSION | 29.09.1998 | 18.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
CONTINO SHIPPING A/S (CVR 14822208) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1991 | 09.04.1996 | bestyrelse |
KRIDTHUSET, AABENRAA A/S (CVR 12743688) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1989 | 20.12.1990 | bestyrelse |
DTH MATERIEL OG INVEST A/S (CVR 12060238) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1988 | 26.08.1991 | bestyrelse |
L & M ANDERSEN A/S (CVR 76405913) | NORMAL | 01.11.1984 | 20.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
K. E. CHRISTESEN INTERNATIONAL A/S (CVR 92086356) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1981 | 20.08.1991 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FAKKELGAARDEN A/S (CVR 14247734) | NORMAL | 01.05.2024 | direktør |
Fakkelgaarden Hotel & Restaurant ApS (CVR 44780321) | NORMAL | 19.04.2024 | direktør |
HHH&HR ApS (CVR 44496585) | NORMAL | 13.12.2023 | direktør |
Halskov Capital ApS (CVR 39394243) | NORMAL | 28.02.2018 | direktør |
HALSKOV II ApS (CVR 31278163) | NORMAL | 21.02.2008 | direktør |
HALSKOV III ApS (CVR 31278228) | NORMAL | 21.02.2008 | direktør |
NISSEN CAPITAL A/S (CVR 26399319) | NORMAL | 17.12.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MERMAID EJENDOMME A/S (CVR 32318339) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2013 | 26.04.2021 | direktion |
IPNORDIC A/S (CVR 33577591) | NORMAL | 18.03.2011 | 15.04.2011 | direktør |
JEMO INVEST, ABILD A/S (CVR 30562011) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.2011 | 12.02.2015 | direktion |
TOFTLUND TRUCKCENTER A/S (CVR 10135664) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.2011 | 26.01.2012 | direktion |
Anpartsselskabet af 02.05.2017 (CVR 33374763) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2010 | 15.04.2011 | direktion |
BUTCHINA ApS (CVR 33371365) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.12.2010 | 15.04.2011 | direktion |
DANLINER ApS (CVR 33359985) | TVANGSOPLØST | 06.12.2010 | 19.05.2014 | direktion |
NICOLAS VAHE ANPARTSSELSKAB (CVR 31469325) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2008 | 22.02.2011 | direktion |
MERMAID CAPITAL DENMARK A/S (CVR 31280907) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.03.2008 | 11.08.2021 | direktion |
CONTINO HOLDING A/S (CVR 31278422) | NORMAL | 25.02.2008 | 01.05.2009 | direktør |
IB R. NISSEN HOLDING ApS (CVR 31278260) | OPLØST EFTER FUSION | 21.02.2008 | 29.11.2018 | direktion |
EKSPORTVEJ 3 A/S (CVR 30551834) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2007 | 25.01.2010 | direktion |
CONTINO ASSETS A/S (CVR 29306591) | NORMAL | 06.01.2006 | 01.08.2021 | direktør |
THM KOLDING A/S (CVR 28992688) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2005 | 28.04.2020 | direktør |
VAT SERVICE EUROPE A/S (CVR 25821491) | NORMAL | 27.09.2002 | 01.08.2021 | direktør |
GREGERSEN LOGISTIC A/S (CVR 26110025) | OPLØST EFTER FUSION | 25.01.2002 | 26.03.2020 | direktion |
Contino Solutions ApS (CVR 21157147) | OPLØST EFTER FUSION | 29.09.1998 | 28.04.1999 | direktør |
CONTINO A/S (CVR 92405451) | NORMAL | 09.04.1996 | 01.01.2004 | direktør |
L & M ANDERSEN A/S (CVR 76405913) | NORMAL | 01.11.1984 | 20.08.1991 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ib Rossen Nissen | 0 % | 0 % | 2,33 % | 9,30 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ib Rossen Nissen (antal: 43) | 21 | 4 | 17 | 1 |
Pct. | 49 % | 9 % | 40 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ib Rossen Nissen (antal: 84) | 34 | 26 | 20 | 4 |
Pct. | 40 % | 31 % | 24 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |