Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henny Daarbak | 20.12.2011 | 31.08.2015 | direktion |
Mogens Daarbak | 02.01.2001 | 22.05.2012 | direktion |
Per Christensen | 05.12.2000 | 02.01.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henny Daarbak | 19.12.2011 | 31.08.2015 | bestyrelse |
Rene Daarbak | 19.12.2011 | 31.08.2015 | formand |
Mitzi Daarbak | 19.12.2011 | 22.05.2012 | bestyrelse |
Mogens Daarbak | 02.01.2001 | 31.08.2015 | bestyrelse |
Troels Daarbak | 02.01.2001 | 31.08.2015 | bestyrelse |
Mitzi Daarbak | 02.01.2001 | 17.04.2007 | bestyrelse |