Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (CVR 25445716) | NORMAL | 14.06.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GUGVEJ 120 HOLDING ApS (CVR 29311811) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.01.2006 | 08.05.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 26850452) | NORMAL | 09.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (CVR 25445716) | NORMAL | 14.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KONTORKOMPAGNIET MOGENS DAARBAK A/S (CVR 35240365) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.2013 | 31.08.2015 | bestyrelse |
LOHSE PAPIR OG KONTOR A/S (CVR 34885435) | OPLØST EFTER FUSION | 21.01.2013 | 31.08.2015 | bestyrelse |
HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (CVR 33379404) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.05.2012 | 20.12.2019 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK A/S (CVR 32662846) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.2009 | 31.08.2015 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK ROSKILDE ApS (CVR 31617766) | OPLØST EFTER FUSION | 15.07.2008 | 31.08.2015 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK, SILKEBORG A/S (CVR 25781201) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2001 | 31.08.2015 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK SØNDERBORG ApS (CVR 10860148) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1996 | 17.08.2012 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK A/S (CVR 73276810) | OPLØST EFTER FUSION | 21.06.1983 | 16.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (CVR 25445716) | NORMAL | 01.05.2024 | direktør |
MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 26850452) | NORMAL | 01.05.2024 | direktør |
TROELS DAARBAK HOLDING ApS (CVR 29538506) | NORMAL | 08.05.2006 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Troels Daarbak | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Troels Daarbak (antal: 13) | 4 | 0 | 9 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 69 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Troels Daarbak (antal: 21) | 10 | 3 | 6 | 2 |
Pct. | 48 % | 14 % | 29 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |