Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (CVR 25445716) | NORMAL | 14.06.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GUGVEJ 120 HOLDING ApS (CVR 29311811) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.01.2006 | 08.05.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (CVR 25445716) | NORMAL | 01.05.2024 | formand |
MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 26850452) | NORMAL | 01.05.2024 | formand |
Egeparken 8, Aalborg A/S (CVR 41331542) | NORMAL | 03.01.2022 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KONTORKOMPAGNIET MOGENS DAARBAK A/S (CVR 35240365) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.2013 | 31.08.2015 | bestyrelse |
OFFICE SUPPLIES DENMARK A/S (CVR 25099125) | NORMAL | 25.04.2013 | 12.08.2021 | formand |
LOHSE PAPIR OG KONTOR A/S (CVR 34885435) | OPLØST EFTER FUSION | 21.01.2013 | 31.08.2015 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (CVR 25445716) | NORMAL | 16.05.2012 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 26850452) | NORMAL | 16.05.2012 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (CVR 33379404) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.05.2012 | 20.12.2019 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK, SILKEBORG A/S (CVR 25781201) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2011 | 31.08.2015 | formand |
MOGENS DAARBAK A/S (CVR 32662846) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.2009 | 31.08.2015 | bestyrelse |
Solita A/S (CVR 31873932) | NORMAL | 02.12.2008 | 01.05.2009 | formand |
MOGENS DAARBAK ROSKILDE ApS (CVR 31617766) | OPLØST EFTER FUSION | 15.07.2008 | 31.08.2015 | bestyrelse |
FORKID A/S (CVR 30919165) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.10.2007 | 07.05.2015 | bestyrelse |
HANDELSSELSKABET HDO A/S (CVR 30739582) | TVANGSOPLØST | 30.06.2007 | 31.05.2008 | bestyrelse |
M.D. KONTORCENTER A/S (CVR 13405778) | TVANGSOPLØST | 01.09.1989 | 11.10.1993 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK SØNDERBORG ApS (CVR 10860148) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1987 | 17.08.2012 | bestyrelse |
MOGENS DAARBAK A/S (CVR 73276810) | OPLØST EFTER FUSION | 21.06.1983 | 16.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MDEEP8 ApS (CVR 42924784) | NORMAL | 13.12.2021 | direktør |
RENE DAARBAK HOLDING ApS (CVR 29610428) | NORMAL | 08.05.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KONTORKOMPAGNIET MOGENS DAARBAK A/S (CVR 35240365) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.2013 | 31.08.2015 | direktion |
LOHSE PAPIR OG KONTOR A/S (CVR 34885435) | OPLØST EFTER FUSION | 13.12.2012 | 31.08.2015 | direktion |
MOGENS DAARBAK A/S (CVR 73276810) | OPLØST EFTER FUSION | 16.05.2012 | 16.08.2021 | adm. dir |
MOGENS DAARBAK A/S (CVR 32662846) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.2009 | 31.08.2015 | direktion |
MOGENS DAARBAK ROSKILDE ApS (CVR 31617766) | OPLØST EFTER FUSION | 15.07.2008 | 31.08.2015 | direktion |
MOGENS DAARBAK SØNDERBORG ApS (CVR 10860148) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1987 | 17.08.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rene Daarbak | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 8,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rene Daarbak (antal: 24) | 7 | 2 | 10 | 5 |
Pct. | 29 % | 8 % | 42 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rene Daarbak (antal: 39) | 18 | 8 | 11 | 2 |
Pct. | 46 % | 21 % | 28 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |