Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Hedeman | 03.12.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Ricard Andersen | 25.10.1999 | 03.12.2009 | adm. dir |
Niels Martin Bruun Madsen | 01.05.1997 | 25.10.1999 | adm. dir |
Villy Jørgen Jensen | 29.04.1996 | 27.04.1998 | direktør |
Willy Klose Madsen | 29.04.1996 | 14.06.1996 | direktør |
Willy Emil Banke | 15.09.2024 | 29.04.1996 | adm. dir |
Knud Laursen | 15.09.2024 | 28.08.1991 | direktør |
Knud Felten | 15.09.2024 | 02.05.1989 | direktør |
Svend Jørgensen | 15.09.2024 | 25.08.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sisse Fjelsted Rasmussen | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mohr Mersing | 01.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munk Plum | 01.01.2020 | formand |
Jørgen Rosenlund Nielsen | 17.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Munk Plum | 01.01.2015 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frank Ricard Andersen | 13.06.2002 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mohr Mersing | 17.09.2001 | 31.12.2019 | formand |
Svend Aage Koch-Christensen | 17.09.2001 | 13.06.2002 | næstformand |
Frank Ricard Andersen | 25.10.1999 | 17.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Per Gunnar Hansen | 29.04.1996 | 10.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Anker Borch Kaalund | 26.04.1995 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Pelle Jacobsen | 26.04.1995 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Niels Martin Bruun Madsen | 15.09.2024 | 25.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Møller Simonsen | 15.09.2024 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Holger Bagger-Sørensen | 15.09.2024 | 29.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Povl Ulrik Skifter | 15.09.2024 | 29.04.1996 | formand |
Laurids Andersen Jessen | 15.09.2024 | 26.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Skipper-Pedersen | 15.09.2024 | 18.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Knud Laursen | 15.09.2024 | 18.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Oluf Vagn Møller | 15.09.2024 | 05.01.1989 | bestyrelsesmedlem |