Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftet før 1900 | Virksomhedsstatus | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den tilføjes Bestyrelse: Oluf Vagn Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Binavne: HEINRICH JESSEN INDUSTRI A/S, HEINJESS INDUSTRI A/S, AKTIESELSKABET FABRIKEN FIDUCIA (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Direktion: Svend Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Stiftet før 1900: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Bestyrelse: Sisse Fjelsted Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Frank Ricard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Munk Plum (formand) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Erik Mohr Mersing (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Munk Plum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, handel og servicevirksomhed og dermed i forbindelse stående aktiv erhvervsvirksomhed. Formålet kan også realiseres ved deltagelse i andre lignende virksomheder i og udenfor Danmark samt ved investering i danske eller udenlandske værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Derudover tegnes selskabet af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør samt af bestyrelsens formand sammen med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Vedtægter: 2011-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-03 tilføjes Direktion: Per Hedeman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-03 fjernes Direktion: Frank Ricard Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-13 tilføjes Bestyrelse: Frank Ricard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-13 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Koch-Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-08 tilføjes Legale ejere: HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2001-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-17 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Koch-Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-17 fjernes Bestyrelse: Frank Ricard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 14.840.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Revisor: EY Danmark A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 15.894.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-25 tilføjes Bestyrelse: Frank Ricard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-25 fjernes Bestyrelse: Niels Martin Bruun Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-25 tilføjes Direktion: Frank Ricard Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-25 fjernes Direktion: Niels Martin Bruun Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: HLJ INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-27 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Møller Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-27 fjernes Direktion: Villy Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-10 fjernes Bestyrelse: Per Gunnar Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-01 tilføjes Direktion: Niels Martin Bruun Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-14 fjernes Direktion: Willy Klose Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 tilføjes Bestyrelse: Per Gunnar Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 fjernes Bestyrelse: Povl Ulrik Skifter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 tilføjes Direktion: Willy Klose Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 fjernes Direktion: Willy Emil Banke (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 55.101.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.656.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Pelle Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-26 fjernes Bestyrelse: Laurids Andersen Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 48.656.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.246.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 32.197.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 fjernes Bestyrelse: Knud Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-08-28 fjernes Direktion: Knud Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-02 fjernes Direktion: Knud Felten (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-05 fjernes Bestyrelse: Oluf Vagn Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-25 fjernes Direktion: Svend Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 6.075.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)