Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET N.J. TANDRUP A/S (CVR 21294985) | NORMAL | 01.08.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ADVOKATAKTIESELSKABET KAALUND & PARTNERE (CVR 20537086) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.1997 | 23.02.2015 |
ALFE BET COMPANY A/S (CVR 15096675) | OPLØST EFTER FUSION | 23.04.1991 | 27.06.1997 |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 15196394) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.1991 | 13.04.2015 |
TOOLPARTNERS A/S (CVR 30236262) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.01.2007 | 29.10.2021 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Udlejningsejendommen Lysbrohøjen 5 (CVR 38607693) | 01.05.2017 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S (CVR 32086888) | TVANGSOPLØST | 26.03.2009 | 27.05.2010 | bestyrelse |
ADVOKATFIRMAET THYGESEN ApS (CVR 29919895) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.09.2006 | 07.03.2011 | bestyrelse |
KKST HERNING HOLDING A/S (CVR 29245290) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2006 | 20.09.2006 | bestyrelse |
JYSKE BANKS MEDARBEJDERFONDS HOLDINGSELSKAB A/S (CVR 27489850) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2004 | 23.12.2012 | bestyrelse |
JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FONDS HOLDINGSELSKAB A/S (CVR 27489885) | NORMAL | 29.03.2004 | 23.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
JYSKE BANKS MEDARBEJDERFOND (CVR 27547044) | OPLØST EFTER FUSION | 16.12.2003 | 23.12.2012 | bestyrelse |
JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FOND (CVR 27547036) | NORMAL | 16.12.2003 | 23.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
AMDK A/S (CVR 37881015) | NORMAL | 27.11.2002 | 23.02.2018 | formand |
A M SYSTEM A/S (CVR 21529338) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.2002 | 17.09.2007 | formand |
IGF HOLDING A/S (CVR 13638748) | NORMAL | 07.03.2002 | 30.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
IGF EJENDOMME A/S (CVR 13638691) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2002 | 30.06.2010 | bestyrelse |
IGF FINANS A/S (CVR 26491843) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2002 | 30.06.2010 | formand |
IGF HOLDING A/S (CVR 13638748) | NORMAL | 28.02.2002 | 07.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
IGF Udlejning A/S (CVR 25974204) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.2001 | 30.06.2010 | bestyrelse |
STRANDGAARD MANAGEMENT ApS (CVR 26009847) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.04.2001 | 23.09.2002 | bestyrelse |
ABD EJENDOMME A/S (CVR 25845358) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.12.2000 | 19.11.2007 | formand |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 15196394) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1999 | 31.05.2002 | bestyrelse |
TOKA EL-TEKNIK A/S (CVR 21771643) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1999 | 27.05.2010 | bestyrelse |
DGK INVEST A/S (CVR 10325307) | TVANGSOPLØST | 27.04.1999 | 26.10.2000 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET N.J. TANDRUP A/S (CVR 21294985) | NORMAL | 01.08.1998 | 20.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
PC TRADING COMPANY ApS (CVR 20934530) | NORMAL | 22.06.1998 | 27.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
ADVOKATAKTIESELSKABET KAALUND & PARTNERE (CVR 20537086) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.1997 | 01.06.2004 | formand |
MASKIN INDUSTRI VIBORG A/S (CVR 12134096) | NORMAL | 29.10.1997 | 21.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
F.G.WOOD ApS (CVR 20291745) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.09.1997 | 22.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
HJC INDUSTRI A/S (CVR 75907818) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.03.1996 | 27.04.1998 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 4. DECEMBER 1998 A/S (CVR 21605999) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.11.1995 | 07.04.1997 | formand |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 22.05.06 A/S (CVR 54612311) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1995 | 06.11.1997 | bestyrelse |
HOLSTED LIMTRÆ A/S (CVR 78678712) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1995 | 23.08.1996 | bestyrelse |
KYST INVEST A/S (CVR 71186210) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.1995 | 27.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
HLJ INDUSTRI A/S (CVR 20794917) | NORMAL | 26.04.1995 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
MULTIFURN A/S (CVR 70600315) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.06.1994 | 10.01.1995 | formand |
CABINEX HERNING A/S (CVR 73221714) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.06.1994 | 31.12.1995 | bestyrelse |
SUNDS MØBELFABRIK A/S (CVR 81348413) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.1994 | 06.11.1997 | formand |
BJARKE JOENSENS MØBELFABRIK A/S (CVR 17984993) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.1994 | 23.08.1996 | formand |
A/S SJABCO (CVR 16666106) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.11.1992 | 15.09.2009 | formand |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 6. SEPTEMBER 2004 A/S (CVR 15721073) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.1992 | 18.06.2002 | bestyrelse |
APOLLO MARKETING ApS (CVR 15470399) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.1991 | 27.04.1993 | formand |
ApS PSE 38 NR. 1399 (CVR 15288434) | TVANGSOPLØST | 01.07.1991 | 14.06.1995 | bestyrelse |
HANDELSSELSKABET AF 24. FEBRUAR 1997 A/S (CVR 15206691) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1991 | 11.03.1994 | bestyrelse |
ALFE BET COMPANY A/S (CVR 15096675) | OPLØST EFTER FUSION | 23.04.1991 | 27.06.1997 | bestyrelse |
ApS PSE 10 NR. 1718 (CVR 13960240) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1990 | 29.11.1996 | bestyrelse |
ApS PSE 10 NR. 1719 (CVR 13960291) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1990 | 29.11.1996 | bestyrelse |
UNITED DATA CORPORATION ApS (CVR 13630097) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 27.01.1993 | bestyrelse |
UNITED DATA CORPORATION ApS (CVR 13630097) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 27.09.1991 | bestyrelse |
INK DATA ApS (CVR 13450978) | TVANGSOPLØST | 01.08.1989 | 20.04.1993 | formand |
UNIK - MØBLER, KJELLERUP A/S (CVR 11951570) | OPLØST EFTER FUSION | 11.03.1988 | 19.06.1995 | formand |
NETS HOLDING. SILKEBORG A/S (CVR 12059582) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1988 | 01.11.2002 | bestyrelse |
ApS KBUS 8 NR.2969 (CVR 11906885) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1988 | 24.04.1991 | formand |
PRI-GRUPPEN A/S (CVR 11000185) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 16.06.1988 | bestyrelse |
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 21/11 90 (CVR 10467772) | TVANGSOPLØST | 01.10.1986 | 02.06.1988 | formand |
ZERO-MAX A/S (CVR 10371139) | NORMAL | 15.08.1986 | 26.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSAKTIESELSKABET LYNGSØ. SILKEBORG (CVR 10370140) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.08.1986 | 29.06.1990 | bestyrelse |
VENO HOLDING A/S (CVR 10371872) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1986 | 14.04.1988 | bestyrelse |
RADIO SILKEBORG ApS (CVR 10211670) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1986 | 11.07.1988 | bestyrelse |
SCANBIRK MØBELFABRIK A/S (CVR 75262310) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.1984 | 06.11.1997 | bestyrelse |
PGHJ HOLDING ApS (CVR 71248917) | NORMAL | 03.09.1982 | 05.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG PLAST A/S (CVR 71047113) | NORMAL | 06.05.1982 | 11.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15/9 1988 (CVR 89994713) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.04.1982 | 17.03.1988 | formand |
SYSTEMA REOLEN HERNING A/S (CVR 61221913) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.1982 | 23.08.1996 | bestyrelse |
EJNER HESSEL CARRANTY A/S (CVR 53013813) | NORMAL | 14.09.1981 | 30.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
OVE LÆGAARD JENSEN. SILKEBORG A/S (CVR 87742318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.06.1978 | 01.07.1999 | bestyrelse |
PELLEGRINO ApS (CVR 55446016) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.12.1975 | 08.02.1994 | bestyrelse |
PELLEGRINO ApS (CVR 55446016) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.12.1975 | 27.09.1991 | bestyrelse |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 22624016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.09.1974 | 20.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
KPT AF 1.1.1999 A/S (CVR 35562028) | OPLØST EFTER FUSION | 08.02.1972 | 25.03.1991 | bestyrelse |
HTC INVEST A/S (CVR 37279315) | NORMAL | 09.09.1971 | 28.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
VINK NORDIC HOLDING ApS (CVR 16453617) | NORMAL | 13.11.1968 | 18.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
N.J. TANDRUP ApS, SILKEBORG (CVR 10898811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.12.1962 | 08.01.1998 | bestyrelse |
JYDSK TRIKOTAGEFABRIK, AKTIESELSKAB (CVR 35002618) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.02.1919 | 23.05.1990 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AFVIKLINGSSELSKABET AF 7. JULI 2004 ApS (CVR 27178421) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.2004 | 22.06.2005 | direktion |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 15196394) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1999 | 13.04.2015 | direktion |
N.J. TANDRUP ApS, SILKEBORG (CVR 10898811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.01.1998 | 31.03.1998 | direktion |
KYST INVEST A/S (CVR 71186210) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.1995 | 27.02.1997 | direktør |
ALFE BET COMPANY A/S (CVR 15096675) | OPLØST EFTER FUSION | 23.04.1991 | 27.06.1997 | direktion |
NETS HOLDING. SILKEBORG A/S (CVR 12059582) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1988 | 01.11.2002 | direktion |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 22624016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.09.1974 | 20.03.2017 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kjeld Anker Borch Kaalund | 14,16 % | 15,04 % | 15,93 % | 32,74 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kjeld Anker Borch Kaalund (antal: 114) | 15 | 37 | 59 | 3 |
Pct. | 13 % | 32 % | 52 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kjeld Anker Borch Kaalund (antal: 135) | 69 | 7 | 1 | 58 |
Pct. | 51 % | 5 % | 1 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ApS KBUS 8 NR. 2507 (CVR 10963133) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-01-02 | 2003-09-01 | likvidator |
NETS HOLDING. SILKEBORG A/S (CVR 12059582) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-11-01 | 2003-06-18 | likvidator |
HOUSE OF DENMARK ApS (CVR 13141142) | OPLØST EFTER KONKURS | 1989-06-05 | 1992-05-27 | likvidator |
INVESTERINGSSELSKABET AF 01.04.1993 A/S (CVR 16994138) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-12-20 | 2001-08-31 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET GUDENÅ A/S (CVR 20207809) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-05-13 | 2005-10-27 | likvidator |
SP PRODUKTIONS-DATA A/S (CVR 20761946) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-04-24 | 2003-09-16 | likvidator |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 22624016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-03-20 | 2017-09-20 | likvidator |
Selskabet af 4. december 2023 A/S (CVR 27176518) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-06-30 | 2001-08-30 | likvidator |
AKTIESELSKABET PRH AF 1. JULI 1997 (CVR 40860010) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-10-01 | 2004-05-28 | likvidator |
MØLLEGADE 5. SILKEBORG ApS (CVR 47506816) | NORMAL | 2008-06-09 | 2008-11-27 | likvidator |
R I T NR.41 A/S (CVR 51620917) | OPLØST EFTER KONKURS | 1980-02-18 | 1993-02-11 | likvidator |
ANPARTSSELSKABET POUL RIBERHOLT (CVR 65240416) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-10-01 | 2004-08-19 | likvidator |
OPQ 14 ApS (CVR 70946319) | OPLØST EFTER KONKURS | 1982-11-02 | 1992-03-30 | likvidator |
SASJA SOKOLOV ApS (CVR 74975313) | OPLØST EFTER KONKURS | 1984-05-01 | 1992-03-12 | likvidator |
V. NONBO. SILKEBORG ApS (CVR 82888411) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-06-30 | 2009-11-17 | likvidator |
OVE LÆGAARD JENSEN. SILKEBORG A/S (CVR 87742318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-07-01 | 2000-02-21 | likvidator |
GANDRUP ApS (CVR 25488482) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-06-06 | 2007-10-30 | likvidator |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 7. JULI 2004 ApS (CVR 27178421) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-06-22 | 2006-09-18 | likvidator |
SØHØJLANDETS UDVIKLINGSSELSKAB A/S (CVR 27306853) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-05-31 | 2008-11-27 | likvidator |
SILKEBORG KOOPERATIVE FINANCIERINGSSELSKAB A/S, SILKEBORG (CVR 15951613) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1951-01-18 | 1998-04-16 | likvidator |
CABINEX HERNING A/S (CVR 73221714) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1995-12-31 | 1996-08-13 | likvidator |
MURERFIRMAET EILIF NIELSEN ApS (CVR 58351210) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-06-21 | 1988-04-26 | likvidator |
BRYRUP VINLAGER ApS (CVR 80318812) | TVANGSOPLØST | 1987-08-11 | 1987-11-18 | likvidator |
COMAX ApS (CVR 51527119) | TVANGSOPLØST | 1991-06-12 | 1992-11-26 | likvidator |
L.E. HOLDING ApS (CVR 86285614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1988-01-20 | likvidator | |
J. B. DESIGN ApS, SEJS (CVR 87985717) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1979-09-28 | 1987-10-16 | likvidator |
DAVIDSEN DESIGN, BRÆDSTRUP ApS (CVR 89364515) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1980-01-17 | 1988-05-06 | likvidator |
DURACO CONSULT ApS (CVR 61893113) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1980-06-17 | 1987-10-27 | likvidator |
LASTBILHANDLEN, MULTI-LAST, SILKEBORG ApS (CVR 67082214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-12-31 | likvidator | |
HORSBJERG MINKFARM ApS (CVR 66213110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1980-06-30 | 1987-11-02 | likvidator |
PLACARNE INVEST ApS (CVR 66042928) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1980-06-30 | 1989-03-31 | likvidator |
CARSTEN GANDRUP ApS (CVR 70552213) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-12-22 | 1997-12-15 | likvidator |
JOHN HARDER, LINÅ ApS (CVR 68678110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-06-23 | 1990-05-14 | likvidator |
DAVICO ApS (CVR 73162017) | TVANGSOPLØST | 1989-09-26 | 1991-08-14 | likvidator |
DANSK KAGESERVICE ApS (CVR 41636718) | OPLØST EFTER KONKURS | 1988-04-05 | likvidator | |
ASX 10187 ApS (CVR 10230543) | TVANGSOPLØST | 1990-11-06 | 1991-05-29 | likvidator |
ASX 10017 ApS (CVR 10457181) | TVANGSOPLØST | 1991-05-15 | 1999-07-13 | likvidator |
TEAM-FURN ApS (CVR 10310334) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1995-12-31 | 1996-08-13 | likvidator |
NITTO MANAGEMENT ApS (CVR 10044030) | TVANGSOPLØST | 1992-07-06 | 1993-01-14 | likvidator |
INDUTRANS A/S (CVR 81502714) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1987-12-21 | likvidator | |
BOLDSEN BILER ApS (CVR 78594713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-08-15 | 1990-10-17 | likvidator |
PQ-DESIGN/HARLEQUIN ApS (CVR 11173594) | TVANGSOPLØST | 1989-09-27 | 1991-04-04 | likvidator |
AGGERHUS ApS (CVR 10955238) | TVANGSOPLØST | 1990-10-02 | 1992-03-20 | likvidator |
ApS KBUS 8 NR.2969 (CVR 11906885) | OPLØST EFTER KONKURS | 1991-04-04 | 1994-08-09 | likvidator |
JYSK GLASINDSAMLING A/S (CVR 13240981) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-06-01 | 1992-12-31 | likvidator |
A/S HELLEBJERG, SILKEBORG (CVR 13879672) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-02-01 | 1998-02-02 | likvidator |
JYSK BOLIG OG ERHVERV ApS (CVR 13863733) | TVANGSOPLØST | 1992-07-06 | 1992-11-26 | likvidator |
UNITED DATA CORPORATION ApS (CVR 13630097) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-11-01 | 1993-05-06 | likvidator |
GRY HANDELSHUS ApS (CVR 13967881) | TVANGSOPLØST | 1992-12-07 | 1994-10-07 | likvidator |
G.S. INVESTERINGSSELSKAB AF 28.12 1989 ApS (CVR 13886474) | TVANGSOPLØST | 1992-12-16 | 1994-01-18 | likvidator |
TOPTEK HYDRAULIK ApS (CVR 14831037) | TVANGSOPLØST | 1995-05-01 | 1997-02-19 | likvidator |
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1990 (CVR 74323618) | OPLØST EFTER KONKURS | 1983-12-21 | 1991-02-04 | likvidator |
N.J. TANDRUP ApS, SILKEBORG (CVR 10898811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-03-31 | 1999-05-25 | likvidator |