Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Hjortshøj | 02.07.1992 | 25.06.2014 | direktion |
John Ry | 02.07.1992 | 25.06.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Erik Skovgaard | 04.12.1996 | 03.09.1997 | bestyrelse |
Niels Jørgen Bregendahl | 07.03.1995 | 04.12.1996 | næstformand |
Anders Hjortshøj | 02.07.1992 | 03.09.1997 | bestyrelse |
John Ivar Kløvdal | 02.07.1992 | 03.09.1997 | bestyrelse |
John Ry | 02.07.1992 | 03.09.1997 | bestyrelse |
Søren Nørbjerg | 02.07.1992 | 03.09.1997 | formand |
Erik Møller | 02.07.1992 | 07.03.1995 | bestyrelse |
Peter Grinsted | 02.07.1992 | 07.01.1994 | bestyrelse |