Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KRIMOJO HOLDING ApS (CVR 28902697) | NORMAL | 01.08.2005 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MIDLERTIDIGT RASH OG RAR HOLDING ApS (CVR 33060874) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.06.2010 | 04.08.2014 |
RAR HOLDING ApS (CVR 20074647) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.1997 | 17.09.2014 |
REVISION AARHUS INVEST ApS (CVR 16263508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.1992 | 05.03.2015 |
REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (CVR 16359807) | OPLØST EFTER FUSION | 10.08.1992 | 16.11.2009 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
THORVALDSENSGADE A/S (CVR 28994516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.12.2011 | 16.12.2014 | bestyrelse |
3 STK ApS (CVR 16170445) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.11.2009 | 08.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
THORVALDSENSGADE A/S (CVR 28994516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.09.2005 | 01.05.2006 | bestyrelse |
REVISION AARHUS INVEST ApS (CVR 16263508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.1992 | 03.09.1997 | bestyrelse |
3 STK ApS (CVR 16170445) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.05.1992 | 05.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KRIMOJO HOLDING ApS (CVR 28902697) | NORMAL | 01.08.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MIDLERTIDIGT RASH OG RAR HOLDING ApS (CVR 33060874) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.06.2010 | 04.08.2014 | direktion |
3 STK ApS (CVR 16170445) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.11.2009 | 08.10.2014 | direktør |
MARTINSEN AARHUS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HOLDING (CVR 32452795) | OPLØST EFTER FUSION | 21.09.2009 | 08.10.2014 | direktion |
REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER ApS HOLDING (CVR 28969929) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.2005 | 23.06.2010 | direktion |
ERHVERVSSERVICE AARHUS ApS (CVR 25108248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.01.2000 | 25.03.2010 | direktion |
RAR HOLDING ApS (CVR 20074647) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.1997 | 17.09.2014 | direktion |
REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (CVR 16359807) | OPLØST EFTER FUSION | 10.08.1992 | 16.11.2009 | direktion |
REVISION AARHUS INVEST ApS (CVR 16263508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.1992 | 25.06.2014 | direktion |
REVISIONSSELSKABET EJLIF NIELSEN OG JOHN RY ApS (CVR 83209615) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1978 | 17.06.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Ry | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
John Ry (antal: 22) | 4 | 4 | 14 | 0 |
Pct. | 18 % | 18 % | 64 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Ry (antal: 36) | 5 | 10 | 1 | 20 |
Pct. | 14 % | 28 % | 3 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER ApS HOLDING (CVR 28969929) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-06-23 | 2010-12-14 | likvidator |
ERHVERVSSERVICE AARHUS ApS (CVR 25108248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-03-25 | 2010-09-10 | likvidator |
REVISION AARHUS INVEST ApS (CVR 16263508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-06-25 | 2015-03-05 | likvidator |
REVISION AARHUS STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS HOLDING (CVR 28969937) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-06-23 | 2010-12-14 | likvidator |
REVISIONSSELSKABET EJLIF NIELSEN OG JOHN RY ApS (CVR 83209615) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1978-02-01 | 1988-09-28 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
SST EJENDOMME ApS (CVR 27969380) | OPLØST EFTER KONKURS | 2004-07-06 | 2011-02-17 | revision |
S-E-T A/S (CVR 27147690) | OPLØST EFTER FUSION | 2003-05-01 | 2009-11-16 | revision |
PROJEKTADMINISTRATION. ÅRHUS ApS (CVR 15247584) | TVANGSOPLØST | 1991-05-01 | 2004-11-29 | revision |
DANISH UP PROMOTION ApS (CVR 11161375) | OPLØST EFTER KONKURS | 1987-09-01 | 1993-12-08 | revision |
ARTURA ApS (CVR 66736210) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1981-02-20 | 1991-06-26 | revision |
KOVA INDUSTRI HOLDING ApS (CVR 26693101) | NORMAL | 2002-05-14 | 2009-11-16 | revision |
SALESPERFORMANCE DENMARK ApS (CVR 29136882) | OPLØST EFTER KONKURS | 2005-10-07 | 2010-10-12 | revision |
LOKE DIAGNOSTICS ApS (CVR 20616032) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-05-04 | 2009-11-16 | revision |
FUN FACTORY ApS (CVR 25598377) | NORMAL | 2000-09-07 | 2005-12-15 | revision |
K/S STOCKHOLM II (CVR 10114667) | NORMAL | 2003-11-20 | 2012-02-22 | revision |