Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Binavne | Bestyrelse | ||||
Ejerskaber |
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggervej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-02 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Navne: REVISION AARHUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Revisor: SEBBE CONSULT ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Stiftere: Søren Anthon Thorup Pedersen, Peter Grinsted, John Ry, John Ivar Kløvdal, Anders Hjortshøj (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Direktion: John Ry (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Revisor: SEBBE CONSULT ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-09-25 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendom med tilhørende driftsmateriel samt at udleje ejendom og driftsmidler til REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S og REVISION AARHUS STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S og endelig at foretage investeringer i øvrigt. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-01-10 tilføjes Vedtægter: 2012-01-10 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: rvaarhus@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-02-18 fjernes Binavne: ERHVERVSSERVICE AARHUS ApS, AARHUS ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rvaarhus@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-10-16 tilføjes Binavne: ERHVERVSSERVICE AARHUS ApS, AARHUS ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1997-09-03 tilføjes Navne: REVISION AARHUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1997-09-02 fjernes Navne: REVISION AARHUS A/S HOLDING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-03 fjernes Bestyrelse: Søren Nørbjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Bregendahl (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Bregendahl (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Bestyrelse: Erik Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Bestyrelse: Peter Grinsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggervej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Grinsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Direktion: John Ry (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-02 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-02 tilføjes Navne: REVISION AARHUS A/S HOLDING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Stiftere: Søren Anthon Thorup Pedersen, Peter Grinsted, John Ry, John Ivar Kløvdal, Anders Hjortshøj (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1992-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: THORVALDSENSGADE A/S. (offentliggjort 2016-03-04)