Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Tegningsregel | Revisor | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langerak 19, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langerak 19, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Bestyrelse: Tais Terri-Pierre Kløgtner (næstformand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 fjernes Bestyrelse: Claus Kim Holstein (formand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-30 fjernes Bestyrelse: Betina Charlotte Mose Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 tilføjes Binavne: AALBORG BONDED WAREHOUSE LTD. A/S (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-28 fjernes Binavne: AALBORG BONDED WAREHAUSE LTD. A/S (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langerak 19, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Bestyrelse: Betina Charlotte Mose Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Torsten Richard Hermansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Port of Aalborg A/S (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: ROYAL ARCTIC LINE DANMARK A/S, Port of Aalborg A/S (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-31 fjernes Bestyrelse: Claus Kim Holstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Lars Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Sass Balthazar-Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Direktion: Lars Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 fjernes Direktion: Jesper Sass Balthazar-Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive offentligt toldoplag med heraf følgende forretninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 tilføjes Legale ejere: ROYAL ARCTIC LINE DANMARK A/S, Port of Aalborg A/S, DANSKE FRAGTMÆND A/S (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2012-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med enten bestyrelsens formand eller i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2012-03-06 tilføjes Vedtægter: 2012-03-06 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 tilføjes Bestyrelse: Torsten Richard Hermansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-26 fjernes Bestyrelse: Tommy Bjerrum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2001-03-27)
Den 2007-05-29 tilføjes Bestyrelse: Tommy Bjerrum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-29 fjernes Bestyrelse: Asger Qvesehl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-15 fjernes Bestyrelse: Erik Thorkild Møller (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-19 fjernes Bestyrelse: Henrik Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-19 tilføjes Bestyrelse: Erik Thorkild Møller (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-19 fjernes Bestyrelse: Jens Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-19 tilføjes Direktion: Asger Qvesehl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-19 fjernes Direktion: Asger Qvesehl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-29 fjernes Bestyrelse: Lars Andersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-14 fjernes Bestyrelse: Erik Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-10 fjernes Bestyrelse: Fjord Riisgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-10 fjernes Direktion: Fjord Riisgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-28 fjernes Bestyrelse: Karl Johan Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-28 fjernes Direktion: Karl Johan Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-24 tilføjes Navne: AALBORG TOLDOPLAG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-23 fjernes Navne: NTC-CONTAINER-TERMINAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-23 fjernes Bestyrelse: Anders Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-23 fjernes Direktion: Svend Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 fjernes Direktion: Kent Peter Bentzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2001-03-27)
Den 1992-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-03-27)
Den 1992-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 1992-02-27 tilføjes Bestyrelse: Anders Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-27 tilføjes Binavne: AALBORG BONDED WAREHAUSE LTD. A/S, NORDISK TOLDOPLAG A/S (offentliggjort 2017-03-29)
Den 1992-02-27 tilføjes Direktion: Kent Peter Bentzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-03-27)
Den 1992-02-27 tilføjes Navne: NTC-CONTAINER-TERMINAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-02-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Stiftere: Port of Aalborg A/S, Kent Peter Bentzen, Anders Hjulmand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)