Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Hjulmand | 27.02.1992 | |
Kent Peter Bentzen | 27.02.1992 | |
Port of Aalborg A/S (CVR 12473192) | NORMAL | 27.02.1992 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Port of Aalborg A/S (CVR 12473192) | NORMAL | 31.12.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
DANSKE FRAGTMÆND A/S (CVR 30611756) | NORMAL | 06.03.2012 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Port of Aalborg A/S (CVR 12473192) | 06.03.2012 | 30.12.2015 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
ROYAL ARCTIC LINE DANMARK A/S (CVR 32301827) | 06.03.2012 | 30.12.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |