Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torsten Richard Hermansen | 01.01.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Østergaard | 13.03.2013 | 31.12.2015 | adm. dir |
Asger Qvesehl | 19.03.2001 | 19.03.2001 | direktør |
Jesper Sass Balthazar-Christensen | 27.02.1992 | 13.03.2013 | direktør |
Fjord Riisgaard Nielsen | 27.02.1992 | 10.03.1995 | direktør |
Karl Johan Madsen | 27.02.1992 | 28.02.1994 | direktør |
Svend Christensen | 27.02.1992 | 23.12.1993 | direktør |
Kent Peter Bentzen | 27.02.1992 | 14.08.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Betina Charlotte Mose Nielsen | 31.01.2022 | formand |
Tais Terri-Pierre Kløgtner | 31.01.2022 | næstformand |
Torsten Richard Hermansen | 01.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Kim Holstein | 01.01.2016 | 31.01.2022 | formand |
Betina Charlotte Mose Nielsen | 01.01.2016 | 30.01.2022 | næstformand |
Lars Østergaard | 13.03.2013 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Richard Hermansen | 26.11.2008 | 31.12.2015 | formand |
Claus Kim Holstein | 29.05.2007 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Bjerrum | 29.05.2007 | 26.11.2008 | formand |
Svend Christensen | 19.03.2001 | 29.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Asger Qvesehl | 19.03.2001 | 29.05.2007 | formand |
Erik Thorkild Møller | 19.03.2001 | 15.06.2006 | næstformand |
Henrik Simonsen | 29.03.2000 | 19.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sass Balthazar-Christensen | 27.02.1992 | 13.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Andersen | 27.02.1992 | 19.03.2001 | formand |
Lars Andersen | 27.02.1992 | 29.03.2000 | næstformand |
Klaus Vilhelm Pavar | 27.02.1992 | 14.03.1995 | formand |
Erik Sørensen | 27.02.1992 | 14.03.1995 | næstformand |
Fjord Riisgaard Nielsen | 27.02.1992 | 10.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Karl Johan Madsen | 27.02.1992 | 28.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bislev | 27.02.1992 | 23.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 27.02.1992 | 23.12.1993 | bestyrelsesmedlem |