Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Labuz | 01.10.2011 | 06.12.2012 | adm. dir |
Lars Hoffmann | 18.08.2006 | 01.10.2011 | adm. dir |
Anders Christian Larsen-Ross | 07.05.2003 | 18.08.2006 | direktion |
Torben Østergaard Nielsen | 17.04.1998 | 09.04.2003 | direktion |
Dan Rybak | 01.11.1991 | 17.04.1998 | direktion |
Dan Rybak | 01.11.1991 | 30.12.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Ørting Jørgensen | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
Lars Krejberg Petersen | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
Henrik Holm | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
Eric Frydenlund Michelsen | 01.07.2010 | 03.10.2012 | bestyrelse |
Nina Østergaard Borris | 14.02.2008 | 30.06.2011 | bestyrelse |
Lars Bæk | 14.08.2007 | 03.07.2012 | bestyrelse |
Torben Janholt | 04.07.2007 | 03.10.2012 | bestyrelse |
Torben Østergaard Nielsen | 09.04.2003 | 06.12.2012 | bestyrelse |
Michael Keldsen | 09.04.2003 | 06.12.2012 | formand |
Peter Schaumburg-Müller | 09.04.2003 | 03.10.2012 | bestyrelse |
Preben Hansen | 09.04.2003 | 01.07.2010 | bestyrelse |
Niels Brøchner-Mortensen | 09.04.2003 | 04.07.2007 | bestyrelse |
Nis Lauritz Juhl | 09.04.2003 | 04.07.2007 | bestyrelse |
Thomas Rybak | 27.09.1996 | 30.12.1996 | bestyrelse |
Thomas Rybak | 27.09.1996 | 27.12.1996 | bestyrelse |
Dan Rybak | 01.11.1991 | 30.12.1996 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.11.1991 | 30.12.1996 | formand |
Dan Rybak | 01.11.1991 | 27.12.1996 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.11.1991 | 27.12.1996 | formand |
Annalise Stege | 01.11.1991 | 27.09.1996 | bestyrelse |