Virk/Person | Dato |
---|---|
Grøngaard Skov (CVR 34934029) | 01.07.2013 |
MAJCAP I/S (MARIANE OG JOHS CARLSENS PLANTAGER) (CVR 20138335) | 01.07.1997 |
Vindtved Vindkraft I/S (CVR 39057743) | 01.10.2018 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tønder Vedvarende Energi A/S (CVR 44395495) | NORMAL | 26.10.2023 | 01.09.2024 | formand |
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (CVR 21051810) | NORMAL | 26.10.2022 | 28.02.2024 | næstformand |
TØNDER VAND A/S (CVR 32065759) | NORMAL | 25.05.2022 | 01.09.2024 | formand |
TØNDER SPILDEVAND A/S (CVR 32065767) | NORMAL | 25.05.2022 | 01.09.2024 | formand |
TØNDER AFFALD A/S (CVR 32065783) | NORMAL | 25.05.2022 | 01.09.2024 | formand |
TØNDER DEPONI A/S (CVR 32065791) | NORMAL | 25.05.2022 | 01.09.2024 | formand |
TØNDER SERVICE A/S (CVR 32065805) | NORMAL | 25.05.2022 | 01.09.2024 | formand |
TØNDER FORSYNING A/S (CVR 32065813) | NORMAL | 25.05.2022 | 01.09.2024 | formand |
INDUSTRISOLAR, TOFTLUND ApS (CVR 35643664) | UNDER KONKURS | 30.09.2021 | 16.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
E 3-GRUPPEN A/S (CVR 66558215) | NORMAL | 17.06.2021 | 07.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
HISUN DK ApS (CVR 35643702) | UNDER KONKURS | 31.08.2020 | 16.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
INDUSTRISOLAR, TOFTLUND ApS (CVR 35643664) | UNDER KONKURS | 05.04.2018 | 29.09.2021 | formand |
MingoTest R&D ApS (CVR 36952822) | TVANGSOPLØST | 05.04.2018 | 19.08.2021 | formand |
HISUN DK ApS (CVR 35643702) | UNDER KONKURS | 05.04.2018 | 30.08.2020 | formand |
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (CVR 21051810) | NORMAL | 24.10.2012 | 25.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
SDK Chartering A/S (CVR 75155913) | NORMAL | 03.10.2012 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
SDK FREJA A/S (CVR 56252312) | NORMAL | 03.10.2012 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
SDK Shipping A/S (CVR 43785028) | NORMAL | 03.10.2012 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
SDK Logistics A/S (CVR 26439116) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
SØNDERJYLLANDS-TERMINALEN A/S (CVR 14314032) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
JYLLANDS-TERMINALEN A/S (CVR 15108975) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
SHIPPING.DK MIDDELFART A/S (CVR 15660686) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
SHIPPING.DK KALUNDBORG A/S (CVR 15661070) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
SHIPPING.DK KØGE A/S (CVR 66067718) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
SHIPPING.DK AABENRAA A/S (CVR 84698814) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2012 | 06.12.2012 | bestyrelse |
DANFOSS COMPRESSORS HOLDING A/S (CVR 27048250) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.2012 | 02.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
MEE A/S (CVR 26560438) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.12.2002 | 10.10.2003 | formand |
MAERSK AGENCY DENMARK A/S (CVR 84097128) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.2000 | 01.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
MAJCAP ApS (CVR 56385118) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.01.1976 | 10.07.1997 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANFOSS COMPRESSORS HOLDING A/S (CVR 27048250) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.2012 | 30.04.2014 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Ørting Jørgensen | 6,82 % | 6,82 % | 6,82 % | 6,82 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Ørting Jørgensen (antal: 44) | 13 | 3 | 11 | 17 |
Pct. | 30 % | 7 % | 25 % | 39 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Ørting Jørgensen (antal: 48) | 29 | 1 | 18 | 0 |
Pct. | 60 % | 2 % | 38 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |