Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FREDERICIA TRADING ApS (CVR 25207440) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.02.2000 | 09.09.2019 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (CVR 76950016) | NORMAL | 21.06.2010 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
P. FOURNAISE A/S (CVR 86476312) | NORMAL | 02.10.2009 | 01.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
UNI-CHARTERING A/S (CVR 31587867) | NORMAL | 01.07.2008 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
FREDERIKSHAVN SPEDITIONSFORRETNING A/S (CVR 12760116) | OPLØST EFTER FUSION | 16.04.2007 | 16.12.2009 | bestyrelse |
SDK Logistics A/S (CVR 26439116) | OPLØST EFTER FUSION | 02.04.2007 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
Unit IT A/S (CVR 15660945) | NORMAL | 05.07.2006 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
SHIPPING.DK KALUNDBORG A/S (CVR 15661070) | OPLØST EFTER FUSION | 09.04.2003 | 01.07.2010 | bestyrelse |
P. FOURNAISE A/S (CVR 86476312) | NORMAL | 07.12.2001 | 21.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
P. FOURNAISE EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 26298415) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.10.2001 | 21.11.2005 | bestyrelse |
GOTTFRED PETERSEN HOLDING A/S (CVR 25253019) | OPLØST EFTER FUSION | 14.05.2001 | 01.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
FN AEROTHERM FINANS A/S (CVR 20896493) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.03.2001 | 15.05.2001 | bestyrelse |
SHIPPING.DK KØGE A/S (CVR 66067718) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2001 | 01.07.2010 | bestyrelse |
MIDFORM A/S (CVR 16276138) | NORMAL | 01.11.2000 | 30.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
SØNDERJYLLANDS-TERMINALEN A/S (CVR 14314032) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelse |
JYLLANDS-TERMINALEN A/S (CVR 15108975) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelse |
SHIPPING.DK MIDDELFART A/S (CVR 15660686) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelse |
SHIPPING.DK AABENRAA A/S (CVR 84698814) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelse |
A/S DAN-BUNKERING LTD (CVR 67226917) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
BUNKER HOLDING A/S (CVR 75266316) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
SDK FREJA A/S (CVR 56252312) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
UNI-TANKERS A/S (CVR 12560796) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
SDK Shipping A/S (CVR 43785028) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
Selfpremises A/S (CVR 14909605) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
A/S GLOBAL RISK MANAGEMENT LTD. HOLDING (CVR 79332216) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
Baseblue S.A. ApS (CVR 87192113) | NORMAL | 20.09.2000 | 01.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
LILLEBÆLT TRADING ApS (CVR 15549130) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.09.2000 | 05.07.2006 | bestyrelse |
NITRAM SHIPPING ApS (CVR 14561692) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.09.2000 | 05.07.2006 | bestyrelse |
FN AEROTHERM A/S (CVR 73576628) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.08.2000 | 05.11.2004 | bestyrelse |
PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (CVR 87654710) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.1980 | 24.07.1996 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GOTTFRED PETERSEN HOLDING A/S (CVR 25253019) | OPLØST EFTER FUSION | 14.05.2001 | 01.04.2003 | direktør |
FREDERICIA TRADING ApS (CVR 25207440) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.07.2000 | 03.09.2003 | adm. dir |
GOTTFRED PETERSEN A/S (CVR 15013788) | NORMAL | 01.07.2000 | 13.05.2003 | adm. dir |
FREDERICIA TRADING ApS (CVR 25207440) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.02.2000 | 24.02.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Hansen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Preben Hansen (antal: 33) | 14 | 0 | 16 | 3 |
Pct. | 42 % | 0 % | 48 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Hansen (antal: 37) | 29 | 4 | 3 | 1 |
Pct. | 78 % | 11 % | 8 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |