Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Bruno Jensen-Vinstrup | 01.04.2024 | adm. dir |
Christian Paul Dyander Jakobsen | 07.10.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Larsen | 01.05.2020 | 01.04.2024 | adm. dir |
Jesper Ellegaard Petersen | 07.10.2019 | 18.11.2020 | direktør |
Mikkel Fruergaard | 07.10.2019 | 17.05.2020 | direktør |
Allan Andersen | 01.12.2013 | 07.10.2019 | adm. dir |
René Schneider | 01.07.2012 | 01.12.2013 | adm. dir |
Patrik Olof Dahlén | 15.09.2010 | 01.07.2012 | adm. dir |
Flemming Pedersen | 25.04.2006 | 15.09.2010 | adm. dir |
Jørgen Buus Lassen | 01.09.1988 | 25.04.2006 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 05.04.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sophie Louise Knauer | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karen-Marie Katholm | 16.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Krogsgaard Thomsen | 16.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Finn Skovbo Pedersen | 07.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Eivind Drachmann Kolding | 07.10.2019 | formand |
Jørgen Hansen | 07.10.2019 | næstformand |
Jesper Præstensgaard | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Ross Petersen | 07.10.2019 | 31.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Grubert | 07.10.2019 | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Larsen | 07.10.2019 | 16.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Ingemar Petersson | 07.10.2019 | 16.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Primdal Kæregaard | 14.09.2018 | 07.10.2019 | formand |
Morten Mathiesen | 14.09.2018 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dilling Elkjær Lundgren | 09.12.2013 | 14.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karin Garre | 09.12.2013 | 14.09.2018 | formand |
Allan Andersen | 01.12.2013 | 07.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Henrik Nielsen | 31.01.2013 | 01.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mads Peder Gersdorff Korsgaard | 01.09.2012 | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Henrik Nielsen | 01.09.2012 | 04.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Janus Schreiber Larsen | 30.03.2012 | 31.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Holt Jessen | 30.03.2012 | 31.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ian Stuart Charles Talmage | 07.09.2009 | 04.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Sven Anders Ullman | 30.04.2008 | 04.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Peider Hofman-Bang | 30.04.2008 | 04.01.2013 | formand |
Gerardus Wilhelmus Maria van Odijk | 30.04.2008 | 07.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mads Peder Gersdorff Korsgaard | 11.04.2008 | 30.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Signe Maria Christensen | 11.04.2008 | 02.03.2011 | suppleant |
Jens Holm Mikkelsen | 11.04.2008 | 02.03.2011 | suppleant |
Rie Schultz Hansen | 11.04.2008 | 02.03.2011 | suppleant |
Torbjørn Bjerke | 25.04.2006 | 09.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Philip | 25.04.2006 | 30.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Siim Madsen | 20.04.2004 | 31.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Skov | 20.04.2004 | 30.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Clausen | 20.04.2004 | 11.04.2008 | suppleant |
Alexander Norup Nielsen | 20.04.2004 | 11.04.2008 | suppleant |
Marianne Clausen | 31.10.2001 | 20.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Morten Priskorn | 09.05.2000 | 20.04.2004 | suppleant |
Mads Friis Sørensen | 09.05.2000 | 30.04.2003 | suppleant |
Alex Haahr Gouliaev | 09.05.2000 | 31.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Clausen | 09.05.2000 | 31.10.2001 | suppleant |
Thue Walter Schwartz | 29.04.1996 | 30.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Teit Eliot Johansen | 28.03.1996 | 09.05.2000 | suppleant |
Frank Wätjen | 28.03.1996 | 09.05.2000 | suppleant |
Peter Jeppesen | 28.03.1996 | 09.05.2000 | suppleant |
Jørgen Buus Lassen | 01.09.1988 | 30.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Asger Joseph Aamund | 01.09.1988 | 30.04.2008 | formand |
Eigil Bjerl Nielsen | 01.09.1988 | 25.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Drejer | 01.09.1988 | 20.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Tove Thomsen | 01.09.1988 | 20.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Moldt | 01.09.1988 | 09.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Steen Plesner Pontoppidan | 01.09.1988 | 28.03.1996 | suppleant |
John Bertelsen | 01.09.1988 | 28.03.1996 | suppleant |
Vibeke Lisbeth Egede Haume | 01.09.1988 | 01.09.1989 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1988 | 05.04.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 05.04.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1988 | 05.04.1989 | formand |