Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Binavne | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapitalvaluta | Revisor |
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Mathias Bruno Jensen-Vinstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Direktion: Michael Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-23 fjernes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-05-23 tilføjes Legale ejere: NTG Nordic Transport Group A/S (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-03-30 tilføjes Bestyrelse: Sophie Louise Knauer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Arbejdsmarkedets Tillægspension, CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 7. marts 2019 ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Ulrik Ross Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-04-08 tilføjes Binavne: NTG A/S (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 tilføjes Vedtægter: 2020-11-18 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-11-18 fjernes Direktion: Jesper Ellegaard Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-09-30 fjernes Bestyrelse: Peter Grubert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-14 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 7. marts 2019 ApS, H5 Capital A/S (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-09-13 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 7. marts 2019 ApS, H5 Capital A/S (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 452.988.120,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-07 tilføjes Vedtægter: 2020-07-07 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-05-17 fjernes Direktion: Mikkel Fruergaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Michael Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2020-04-16 tilføjes Bestyrelse: Carsten Krogsgaard Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Bestyrelse: Stefan Ingemar Petersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 tilføjes Vedtægter: 2020-04-16 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S, Vindtunneln Holding AB (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-12-22 fjernes Legale ejere: H5 Capital A/S, Vindtunneln Holding AB (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@ntg.dk (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@ntg.dk (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 448.547.520,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-10-08 tilføjes Hjemmeside: www.ntg.dk (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ntg.dk (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: ami@neurosearch.com (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Bestyrelse: Stefan Ingemar Petersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-10-07 fjernes Bestyrelse: Allan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Direktion: Mikkel Fruergaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-10-07 fjernes Direktion: Allan Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-06 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 448.547.527,00 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S, Vindtunneln Holding AB, Holdingselskabet af 7. marts 2019 ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-07 fjernes Legale ejere: 1893 Invest ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: NTG Nordic Transport Group A/S (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-06 fjernes Navne: NEUROSEARCH A/S (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-06 fjernes Binavne: N.T.G. A/S (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-06 fjernes Legale ejere: Luxor Capital Group, LP (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-23 tilføjes Legale ejere: 1893 Invest ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-22 fjernes Legale ejere: 1893 Invest ApS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Legale ejere: 1893 Invest ApS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-07-08 fjernes Legale ejere: 1893 Invest ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, af én direktør i forening med bestyrelsens formand, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-13 tilføjes Binavne: N.T.G. A/S (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, handel, fabrikation, transport, logistik og dermed beslægtet virksomhed, både direkte og indirekte via datterselskaber (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper Præstensgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-29 fjernes Bestyrelse: Morten Mathiesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-14 tilføjes Bestyrelse: Morten Mathiesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-09-14 fjernes Bestyrelse: Karin Garre (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-14 fjernes Legale ejere: Porter Orlin LLC/Amici capital (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-22 fjernes Legale ejere: Glaxo Group Limited (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-16 fjernes Legale ejere: Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-13 tilføjes Legale ejere: 1893 Invest ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 tilføjes Vedtægter: 2016-04-19 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-15 tilføjes Vedtægter: 2015-04-15 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Bestyrelse: Karin Garre (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 fjernes Bestyrelse: Torbjørn Bjerke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-01 fjernes Bestyrelse: Morten Henrik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet virksomhed, herunder inden for medicinalbranchen, både direkte og indirekte via datterselskaber (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2013-12-09 tilføjes Vedtægter: 2013-12-09 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2013-12-01 tilføjes Direktion: Allan Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-01 fjernes Direktion: René Schneider (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-13 tilføjes Legale ejere: Luxor Capital Group, LP (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2013-08-31 fjernes Bestyrelse: Lars Siim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Henrik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-31 fjernes Bestyrelse: Mads Peder Gersdorff Korsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-04 fjernes Bestyrelse: Thomas Peider Hofman-Bang (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ami@neurosearch.com (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2012-09-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Henrik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Holt Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: René Schneider (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 fjernes Direktion: Patrik Olof Dahlén (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-30 tilføjes Bestyrelse: Carsten Holt Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-30 fjernes Bestyrelse: Torben Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 24.553.947,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2012-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-16 tilføjes Legale ejere: Porter Orlin LLC/Amici capital (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-02 fjernes Bestyrelse: Rie Schultz Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-10 tilføjes Legale ejere: Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-15 tilføjes Direktion: Patrik Olof Dahlén (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-15 fjernes Direktion: Flemming Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 491.078.940,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 490.655.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 487.590.160,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-07 tilføjes Bestyrelse: Ian Stuart Charles Talmage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-07 fjernes Bestyrelse: Gerardus Wilhelmus Maria van Odijk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 344.756.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 332.385.360,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Legale ejere: Glaxo Group Limited (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 325.480.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 322.108.760,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 311.493.860,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 311.462.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Bestyrelse: Gerardus Wilhelmus Maria van Odijk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-30 fjernes Bestyrelse: Asger Joseph Aamund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-11 tilføjes Bestyrelse: Rie Schultz Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-11 fjernes Bestyrelse: Alexander Norup Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 305.462.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 305.197.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2019-10-08)