Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 17900285) | NORMAL | 30.06.1994 |
G3 Holding ApS (CVR 41723904) | NORMAL | 01.10.2020 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GRUBERT & GRUBERT ApS (CVR 25446534) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.06.2000 | 30.12.2003 |
LANHO A/S (CVR 14803378) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.1990 | 04.08.2010 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JENS W. TROCK ApS (CVR 18051109) | NORMAL | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S (CVR 43292668) | NORMAL | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
H5 Collection A/S (CVR 42736171) | NORMAL | 06.10.2021 | formand |
M10 Capital A/S (CVR 41742771) | NORMAL | 02.10.2020 | formand |
H5 Holding A/S (CVR 40629262) | NORMAL | 30.06.2019 | formand |
H5 Bøge Alle ApS (CVR 40623302) | NORMAL | 28.06.2019 | formand |
H5 Capital A/S (CVR 37454893) | NORMAL | 09.04.2019 | formand |
LYNGFELDT MASKINUDLEJNING ApS (CVR 20790881) | NORMAL | 11.09.2018 | formand |
H5 Invest A/S (CVR 39014297) | NORMAL | 23.04.2018 | formand |
M.J. Grønbech Ejendomme A/S (CVR 20629614) | NORMAL | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
GRØNBECH & SØNNER A/S (CVR 12069502) | NORMAL | 18.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
H5 Housing A/S (CVR 29320462) | NORMAL | 05.08.2015 | formand |
SEIDELMANN HOLDING ApS (CVR 20403209) | NORMAL | 19.05.2014 | formand |
BJØRN WIINBLADS FOND (CVR 32478077) | NORMAL | 30.09.2009 | formand |
LYNGFELDT A/S (CVR 24211177) | NORMAL | 09.08.1999 | formand |
HOUMARKEN A/S (CVR 21801577) | NORMAL | 29.06.1999 | formand |
BJØRN WIINBLADS VÆRKSTED A/S (CVR 57023910) | NORMAL | 23.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
H5 Broløkke Herregård A/S (CVR 40867325) | NORMAL | 04.01.2021 | 19.03.2023 | formand |
Medley Capital A/S (CVR 41794429) | NORMAL | 27.10.2020 | 22.03.2024 | formand |
AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK (CVR 53385028) | NORMAL | 14.05.2020 | 22.04.2021 | formand |
1893 Invest ApS (CVR 39569779) | NORMAL | 29.04.2020 | 02.12.2022 | formand |
NTG Nordic Transport Group A/S (CVR 12546106) | NORMAL | 07.10.2019 | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
1893 Invest ApS (CVR 39569779) | NORMAL | 09.05.2018 | 28.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
H5 Baldersbækvej A/S (CVR 21192597) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.04.2018 | 09.01.2023 | formand |
H5 Transitvej A/S (CVR 31230128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.04.2018 | 10.10.2022 | formand |
Catena HKN A/S (CVR 12377347) | NORMAL | 23.04.2018 | 01.03.2021 | formand |
Catena Bavnevej A/S (CVR 11483690) | NORMAL | 23.04.2018 | 01.03.2021 | formand |
Catena Kokmose A/S (CVR 31264596) | NORMAL | 23.04.2018 | 01.03.2021 | formand |
H5 Invest A/S (CVR 39014297) | NORMAL | 12.10.2017 | 22.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 17900285) | NORMAL | 25.05.2016 | 30.09.2020 | formand |
AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK (CVR 53385028) | NORMAL | 03.05.2016 | 13.05.2020 | næstformand |
NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (CVR 36471573) | NORMAL | 19.12.2014 | 11.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
H5 Baldersbækvej A/S (CVR 21192597) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.2014 | 22.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anpartsselskabet af 31. marts 2022 (CVR 34579504) | NORMAL | 22.05.2012 | 16.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
DEKRA Denmark A/S (CVR 34484910) | NORMAL | 24.04.2012 | 01.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
NORD-VEST FONDEN FOR FOLKE-OG INVALIDEPENSIONISTER (CVR 11628893) | SLETTET | 13.09.2011 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
FUSSING INVEST A/S (CVR 57027916) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.2011 | 25.10.2013 | bestyrelse |
DEKRA A/S (CVR 83685514) | NORMAL | 02.11.2010 | 15.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
H5 Housing A/S (CVR 29320462) | NORMAL | 30.06.2009 | 04.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
KNH GRUPPEN HOLDING A/S (CVR 29320454) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2009 | 01.11.2011 | bestyrelse |
BLUE HORSESHOE DENMARK A/S (CVR 31487064) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.06.2008 | 23.01.2009 | formand |
SP 2022 A/S (CVR 30897021) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.09.2007 | 01.04.2018 | formand |
ITELLA LOGISTICS A/S (CVR 21433144) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.10.2006 | 26.03.2013 | bestyrelse |
ITELLA LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 28978529) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2005 | 13.08.2009 | bestyrelse |
S. OLIVER SCANDINAVIA ApS (CVR 20689986) | OPLØST EFTER FUSION | 12.06.2002 | 30.05.2006 | formand |
A/S AF 20.12.2002 (CVR 12547978) | OPLØST EFTER SPALTNING | 21.01.2002 | 18.12.2002 | bestyrelse |
DAGBLADET DAGEN A/S (CVR 26335906) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.11.2001 | 22.12.2006 | formand |
CDM A/S (CVR 20677449) | NORMAL | 19.07.2001 | 21.01.2002 | formand |
LYNGFELDT MASKINUDLEJNING ApS (CVR 20790881) | NORMAL | 23.04.2001 | 10.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Castles4Events ApS (CVR 10066263) | NORMAL | 17.01.2001 | 21.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Catena HKN A/S (CVR 12377347) | NORMAL | 28.11.2000 | 22.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
DL GROUP ApS (CVR 25804309) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2000 | 19.04.2001 | formand |
GAZELLE GROUP INTERNATIONAL A/S (CVR 25284119) | NORMAL | 21.03.2000 | 30.06.2009 | formand |
LYNGFELDT FINANSIERING A/S (CVR 24209210) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1999 | 30.04.2024 | formand |
WIRE-COM A/S (CVR 67744012) | TVANGSOPLØST | 31.05.1999 | 22.02.2008 | formand |
NORTH POLE EUROPE A/S (CVR 21409936) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.04.1999 | 10.11.1999 | formand |
HANDELSSELSKABET HVIDOVRE 2010 A/S (CVR 20853905) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.05.1998 | 30.06.2009 | formand |
NYMØLLE KERAMIK A/S (CVR 56189114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.10.1997 | 01.04.1998 | bestyrelse |
PILFINGER PRINT ApS (CVR 49598815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.10.1997 | 01.04.1998 | bestyrelse |
A-OPTIK A/S (CVR 13924198) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.10.1997 | 31.12.2005 | formand |
FBR EJENDOMME A/S (CVR 20513837) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.10.1997 | 13.06.2001 | formand |
BJERREGAARD & ROMMELHOFF A/S (CVR 48101518) | OPLØST EFTER SPALTNING | 19.09.1997 | 25.05.2004 | formand |
K/S DANSK PULJE INVEST I (CVR 24250571) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.08.1996 | 28.08.1996 | bestyrelse |
ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 17900285) | NORMAL | 30.06.1994 | 24.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
KONTRAM A/S (CVR 17633287) | TVANGSOPLØST | 11.03.1994 | 27.06.1995 | bestyrelse |
BILTELEFON-CENTRET A/S (CVR 15732989) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1992 | 15.09.1997 | bestyrelse |
SCHLÜNTZ ApS (CVR 14998136) | NORMAL | 01.11.1990 | 28.05.1999 | formand |
K/S ERHVERVSPULJE 4 (CVR 24250776) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.1988 | 31.08.1999 | bestyrelse |
K/S BANEMARKSVEJ 2 (CVR 14015183) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.1988 | 10.07.1996 | bestyrelse |
K/S ERHVERVSPULJE 5 (CVR 24251799) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.12.1988 | 01.05.1997 | bestyrelse |
K/S TØRRINGVEJ 17-19 (CVR 24251438) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.11.1988 | 30.06.2003 | bestyrelse |
SKOTTE HOLDING ApS (CVR 10966035) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 24.11.1989 | bestyrelse |
LARSEN & BECHER HOLDING ApS (CVR 70386518) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1982 | 17.01.1997 | bestyrelse |
LGF PACKAGING DENMARK A/S (CVR 59941410) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.04.1977 | 02.01.2002 | bestyrelse |
NB FINANS AF 30. JULI 1989 A/S (CVR 46213912) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.07.1976 | 29.05.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
G3 Holding ApS (CVR 41723904) | NORMAL | 01.10.2020 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NTG Continent SV Medarbejderholding ApS (CVR 40408177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.06.2023 | 22.09.2023 | direktør |
NTG East SV Medarbejderholding ApS (CVR 40414177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.06.2023 | 22.09.2023 | direktør |
NTG Solutions SV Medarbejderholding ApS (CVR 40416250) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.06.2023 | 22.09.2023 | direktør |
MILLER THRANE ApS (CVR 25630742) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.08.2000 | 11.09.2001 | direktion |
NB FINANS AF 30. JULI 1989 A/S (CVR 46213912) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.07.1976 | 29.05.1995 | direktion |
NYMØLLE KERAMIK A/S (CVR 56189114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.1976 | 01.04.1998 | direktion |
PILFINGER PRINT ApS (CVR 49598815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.11.1973 | 01.04.1998 | direktion |
BJØRN WIINBLADS VÆRKSTED A/S (CVR 57023910) | NORMAL | 26.02.1966 | 24.03.2021 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Grubert | 5,10 % | 6,12 % | 8,16 % | 15,31 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Grubert (antal: 99) | 35 | 16 | 43 | 5 |
Pct. | 35 % | 16 % | 43 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Grubert (antal: 131) | 75 | 9 | 7 | 40 |
Pct. | 57 % | 7 % | 5 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
MILLER THRANE ApS (CVR 25630742) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-09-11 | 2001-12-28 | likvidator |
CJ AF 1. FEBRUAR 1995 ApS (CVR 10813905) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1995-11-01 | 1996-02-13 | likvidator |
E.J. REVISION ApS (CVR 68957311) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-11-06 | 1998-03-01 | likvidator |
NTG Nordic Medarbejderholding ApS (CVR 40408096) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2024-02-20 | likvidator |
NTG Solutions SV Medarbejderholding ApS (CVR 40416250) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-22 | 2024-03-07 | likvidator |
NTG Solutions SV Medarbejderholding ApS (CVR 40416250) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2023-06-26 | likvidator |
NORTH POLE EUROPE A/S (CVR 21409936) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-04-01 | 2004-09-01 | likvidator |
DD Holding ApS (CVR 39898209) | OPLØST EFTER KONKURS | 2020-11-18 | 2020-12-22 | likvidator |
JOHN LOHRER STÆHR ApS (CVR 54833016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-12-14 | 2018-08-27 | likvidator |
HTH KØKKENFORUM SØBORG ApS (CVR 87250911) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-05-12 | 2006-05-10 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET HOLLÆNDERVEJ ApS (CVR 31768888) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-06-17 | 2016-05-24 | likvidator |
NTG East DK Medarbejderholding ApS (CVR 40414207) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2024-03-07 | likvidator |
ML AF 1. SEPTEMBER 1995 ApS (CVR 12239394) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-03-23 | 2001-02-05 | likvidator |
GRUBERT & GRUBERT ApS (CVR 25446534) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-09-17 | 2003-12-30 | likvidator |
FBR EJENDOMME A/S (CVR 20513837) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-06-13 | 2002-05-28 | likvidator |
NTG Continent DK Medarbejderholding ApS (CVR 40407588) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2024-03-07 | likvidator |
NTG East SV Medarbejderholding ApS (CVR 40414177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-22 | 2024-03-07 | likvidator |
NTG East SV Medarbejderholding ApS (CVR 40414177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2023-06-26 | likvidator |
PILFINGER PRINT ApS (CVR 49598815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-04-01 | 1999-02-19 | likvidator |
SONY SOFTWARE (NORDIC) ApS (CVR 21168092) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-11-07 | 2009-03-24 | likvidator |
A-OPTIK A/S (CVR 13924198) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-12-31 | 2007-05-29 | likvidator |
EJ AF 1. FEBRUAR 1995 ApS (CVR 87123316) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1979-06-25 | 1996-03-29 | likvidator |
JEAP ApS (CVR 31485916) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-03-25 | 2009-10-08 | likvidator |
JAN HEDSTRØM HOLDING ApS (CVR 28330898) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-09-16 | 2017-03-23 | likvidator |
NTG Continent SV Medarbejderholding ApS (CVR 40408177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-22 | 2024-03-07 | likvidator |
NTG Continent SV Medarbejderholding ApS (CVR 40408177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2023-06-26 | likvidator |
NTG Group Medarbejderholding ApS (CVR 40408886) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2024-03-07 | likvidator |
Holdingselskabet af 7. marts 2019 ApS (CVR 40322795) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2023-06-07 | likvidator |
K/S HOLLÆNDERVEJ (CVR 26850649) | SLETTET | 2015-06-17 | 2016-01-18 | likvidator |
NYMØLLE KERAMIK A/S (CVR 56189114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-04-01 | 1999-02-19 | likvidator |
HENRIK HØYBYE REVISION ApS (CVR 13741948) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-11-06 | 1998-03-01 | likvidator |
FINI 2005 ApS (CVR 25624971) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-05-12 | 2006-09-29 | likvidator |
PJ AF 1. FEBRUAR 1995 ApS (CVR 11422381) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1995-04-18 | 1995-08-31 | likvidator |
E.J. LEASING A/S (CVR 53140912) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-11-06 | 1998-03-01 | likvidator |
NTG Frigo Medarbejderholding ApS (CVR 40407685) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-12-05 | 2024-03-07 | likvidator |
SKOTTE HOLDING ApS (CVR 10966035) | TVANGSOPLØST | 1991-04-15 | 1992-04-21 | likvidator |