Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Fahrsen Pedersen | 28.06.1988 | 31.08.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Fahrsen Pedersen | 28.06.1988 | 31.08.2009 | bestyrelse |
Lisbeth Præstegaard | 28.06.1988 | 31.08.2009 | bestyrelse |
Peder Christian Fahrsen Pedersen | 28.06.1988 | 31.08.2009 | bestyrelse |
Bodil Præstegaard Pedersen | 28.06.1988 | 08.09.1994 | bestyrelse |
Leif Olesen Kjærgaard | 28.06.1988 | 16.10.1990 | bestyrelse |