Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 43, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Bestyrelse: Peder Christian Fahrsen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Direktion: Peder Fahrsen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Navne: LIBO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Stiftere: Peder Fahrsen Pedersen, Leif Olesen Kjærgaard, Bodil Præstegaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 43, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 43, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-22 tilføjes Navne: LIBO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-21 fjernes Navne: PF INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel samt investerings- og produktionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-17 tilføjes Vedtægter: 1995-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-08 fjernes Bestyrelse: Bodil Præstegaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-30 fjernes Revisor: V.C. & J.P. HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 fjernes Bestyrelse: Leif Olesen Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 575.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 43, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-28 tilføjes Bestyrelse: Leif Olesen Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Direktion: Peder Fahrsen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-28 tilføjes Navne: PF INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Revisor: V.C. & J.P. HERNING A/S, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Stiftere: Peder Fahrsen Pedersen, Leif Olesen Kjærgaard, Bodil Præstegaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)