Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PcP. Danmark A/S (CVR 14310940) | NORMAL | 28.06.1990 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
LIBO A/S (CVR 12245696) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.1988 | 31.08.2009 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ELEFANTRISTE A/S (CVR 48332013) | NORMAL | 27.05.2008 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
SCHØLLER GITTERRISTE ApS (CVR 62379618) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.05.2008 | 27.05.2010 | formand |
POMM ApS (CVR 25059018) | NORMAL | 22.03.2006 | 31.05.2010 | formand |
AKTIESELSKABET AF 19.9.2005 (CVR 20154209) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.07.2003 | 31.01.2006 | formand |
HEAN-CYKLEN ApS (CVR 18408279) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2003 | 31.08.2009 | formand |
PRÆSTEGAARD A/S (CVR 68412013) | NORMAL | 25.10.2000 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
PcP. Danmark A/S (CVR 14310940) | NORMAL | 28.06.1990 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
GEMINA EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 12546076) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1988 | 31.01.1996 | bestyrelse |
LIBO A/S (CVR 12245696) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.1988 | 31.08.2009 | bestyrelse |
GEMINA TERMIX PRODUCTION A/S (CVR 11169449) | NORMAL | 01.09.1987 | 31.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
NILA INVEST, HERNING ApS (CVR 10149398) | NORMAL | 14.03.1986 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
P. F. VÆRKTØJ. HERNING ApS (CVR 10012600) | NORMAL | 08.11.1985 | 27.05.2010 | formand |
NORDJYSK DØGNGALVANISERING AKTIESELSKAB (CVR 76819718) | NORMAL | 01.12.1984 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
NORDJYSK DØGNGALVANISERING AKTIESELSKAB (CVR 76819718) | NORMAL | 01.12.1984 | 09.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
GEMINA HOLDING A/S (CVR 72495713) | NORMAL | 30.06.1983 | 31.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PF MOBILITY HOLDING II ApS (CVR 29819319) | OPLØST EFTER FUSION | 03.03.2009 | 31.08.2009 | direktion |
PF MOBILITY HOLDING ApS (CVR 30563298) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.05.2008 | 03.03.2009 | direktion |
HEAN-CYKLEN ApS (CVR 18408279) | OPLØST EFTER FUSION | 15.04.2008 | 31.08.2009 | direktion |
PcP. Danmark A/S (CVR 14310940) | NORMAL | 08.10.2001 | 07.02.2003 | direktør |
ELEFANTRISTE A/S (CVR 48332013) | NORMAL | 31.08.2001 | 02.05.2003 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 19.9.2005 (CVR 20154209) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.08.2001 | 02.05.2003 | direktør |
PRÆSTEGAARD A/S (CVR 68412013) | NORMAL | 25.10.2000 | 31.05.2010 | direktør |
NILA INVEST, HERNING ApS (CVR 10149398) | NORMAL | 03.10.2000 | 26.05.2004 | direktør |
PF MOBILITY ApS (CVR 25059026) | NORMAL | 08.03.2000 | 31.05.2010 | direktør |
POMM ApS (CVR 25059018) | NORMAL | 08.03.2000 | 02.05.2003 | direktør |
PcP. Danmark A/S (CVR 14310940) | NORMAL | 28.06.1990 | 27.09.2000 | direktør |
LIBO A/S (CVR 12245696) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.1988 | 31.08.2009 | direktion |
NILA INVEST, HERNING ApS (CVR 10149398) | NORMAL | 14.03.1986 | 13.09.2000 | direktør |
NILA INVEST, HERNING ApS (CVR 10149398) | NORMAL | 14.03.1986 | 08.09.1994 | direktør |
P. F. VÆRKTØJ. HERNING ApS (CVR 10012600) | NORMAL | 08.11.1985 | 06.08.1991 | direktør |
NORDJYSK DØGNGALVANISERING AKTIESELSKAB (CVR 76819718) | NORMAL | 01.12.1984 | 02.05.2003 | direktør |
NORDJYSK DØGNGALVANISERING AKTIESELSKAB (CVR 76819718) | NORMAL | 01.12.1984 | 20.11.1989 | direktør |
PRÆSTEGAARD A/S (CVR 68412013) | NORMAL | 26.05.1982 | 21.02.1995 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peder Fahrsen Pedersen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peder Fahrsen Pedersen (antal: 18) | 10 | 0 | 7 | 1 |
Pct. | 56 % | 0 % | 39 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peder Fahrsen Pedersen (antal: 36) | 15 | 18 | 1 | 2 |
Pct. | 42 % | 50 % | 3 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |