Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Nyborg Thomsen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Christian Petersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Stensgaard Madsen(virk.: 30) | 0 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Jesper Munck Loiborg(virk.: 61) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,64 % |
Villy Rasmussen(virk.: 119) | 0,84 % | 0,84 % | 0,84 % | 1,68 % |
Henrik Duhn(virk.: 75) | 0 % | 5,33 % | 5,33 % | 6,67 % |
Poul Bo Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Wagner Nielsen(virk.: 46) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Thomsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marianne Stage Elmvang(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,30 % | 2,49 % | 2,49 % | 3,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Christian Petersen | 01.01.2007 | Dybendalsvej 17, 2720 Vanløse |
Per Nyborg Thomsen | 01.01.2007 | Havløkkevej 21, 4600 Køge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Preben Stensgaard Madsen | ||
Marianne Stage Elmvang | 01.01.2007 | Dybendalsvej 17, 2720 Vanløse |
Henrik Duhn | ||
Vibeke Thomsen | 01.01.2007 | Havløkkevej 21, 4600 Køge |
Villy Rasmussen | ||
John Wagner Nielsen | 01.04.2019 | Auroravej 10E, 2610 Rødovre |
Jesper Munck Loiborg | 08.10.2019 | Duevej 28, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
VPN HOLDING ApS | 30593596 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.04.2023 | 39,68 (km) | Rødovre Centrum 1R, 2610 Rødovre | Havløkkevej 21, 4600 Køge |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.01.2024 og angivet som gældende fra 16.01.2004 (7304 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ICP 2020 III K/S | 43054546 |
ICP 2020 II K/S | 41771070 |
ICP 2020 I K/S | 41678720 |
ICP ApS | 35515240 |
ICP DENMARK A/S | 10156564 |
ICP Ejendomme ApS | 38833677 |
ICP Group ApS | 41180331 |
ICP IT ApS | 43849352 |
ICP Management ApS | 41180331 |
ICP Medic ApS | 41379022 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Nyborg Thomsen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jens Christian Petersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 22 % | 11 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Preben Stensgaard Madsen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 |
Jesper Munck Loiborg(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 1 | 0 | 1 | 33 | 2 |
Villy Rasmussen(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden. | 34 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 |
Henrik Duhn(virk.: 75) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 5 | 31 | 7 |
Poul Bo Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Wagner Nielsen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Vibeke Thomsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marianne Stage Elmvang(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pct. | 39 % | 1 % | 0 % | 3 % | 51 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Nyborg Thomsen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 5 | 0 | 4 |
Jens Christian Petersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sum | 2 | 8 | 0 | 8 |
Pct. | 11 % | 44 % | 0 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Stensgaard Madsen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 3 | 24 |
Jesper Munck Loiborg(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 29 | 2 | 9 |
Villy Rasmussen(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden | 133 | 6 | 0 | 3 |
Henrik Duhn(virk.: 75) Ikke aktiv i virksomheden | 62 | 47 | 0 | 16 |
Poul Bo Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
John Wagner Nielsen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 3 | 0 | 36 |
Vibeke Thomsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marianne Stage Elmvang(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 263 | 86 | 5 | 88 |
Pct. | 60 % | 19 % | 1 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |