Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havløkkevej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Bestyrelse: Per Nyborg Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Binavne: INSTITUT FOR CENTER-PLANLÆGNING A/S (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Direktion: Per Nyborg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-16 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: vp@mail.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Legale ejere: VPN HOLDING ApS, JCP HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Navne: ICP DENMARK A/S (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Per Nyborg Thomsen, Jens Christian Petersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Stiftere: FONDEN AF 1. OKTOBER 1959 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havløkkevej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 2. 2., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: vp@mail.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 2. 2., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-09 tilføjes Legale ejere: Per Nyborg Thomsen, Jens Christian Petersen, VPN HOLDING ApS, JCP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2017-02-09 fjernes Legale ejere: Per Nyborg Thomsen, Jens Christian Petersen (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2017-02-08 fjernes Legale ejere: Per Nyborg Thomsen, Jens Christian Petersen, VPN HOLDING ApS, JCP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-03 tilføjes Bestyrelse: Marianne Stage Elmvang (næstformand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2009-12-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Duhn (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Duhn (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-29 fjernes Bestyrelse: John Wagner Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er med sigte på en så effektiv og rationel varedistribution som muligt 1. at rådgive myndigheder, planlæggende og byggende organisationer og andre virksomheder i spørgsmål vedrørende fastlæggelsen af behov for og placering af centerorienterede virksomheder inden for handel, håndværk og øvrig serviceerhverv, 2. at drive forskning vedrørende centerorienterede virksomheders placering og herunder undersøge de erhvervs- og samfundsmæssige strukturændringer, som er af betydning for det mest effektive placeringsmønster, 3. at udarbejde og udgive principmateriale med henblik på almen udnyttelse af dette, 4. at udføre foredrags-, kursus- og konferencevirksomhed af produktivitetsfremmende karakter samt andre lignende opgaver. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2007-08-29 tilføjes Reelle ejere: Per Nyborg Thomsen, Jens Christian Petersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2007-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med selskabets administrerende direktør. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2007-08-29 tilføjes Vedtægter: 2007-08-29 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2007-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 651.000,00 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2007-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-25 tilføjes Legale ejere: VPN HOLDING ApS, JCP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Legale ejere: Per Nyborg Thomsen, Jens Christian Petersen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2005-10-03 fjernes Bestyrelse: Preben Stensgaard Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: icp@i-c-p.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-12-03 tilføjes Bestyrelse: Poul Bo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-03 fjernes Bestyrelse: Poul Bo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: icp@i-c-p.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Navne: ICP DENMARK A/S (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2004-01-15 fjernes Navne: ICP A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2004-01-15 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2004-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Bestyrelse: Preben Stensgaard Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-16 tilføjes Direktion: Per Nyborg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-16 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Stiftere: FONDEN AF 1. OKTOBER 1959 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2003-12-02 tilføjes Binavne: INSTITUT FOR CENTER-PLANLÆGNING A/S (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-16 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 tilføjes Navne: ICP A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2003-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)