Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-10-01 fjernes Binavne: KITCHEN HOUSE DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Navne: DEN PERMANENTE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Revisor: Hans Christian Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Bestyrelse: Yasunori Sohda (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Direktion: Nobutaka Ogawa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 tilføjes Vedtægter: 1999-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-22 tilføjes Bestyrelse: Hannelore Berta Steiner-Ogawa (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 fjernes Bestyrelse: Axel Ringdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Direktion: Markus Kenji Ogawa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 fjernes Direktion: Susan Ringdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Bestyrelse: Susan Ringdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 fjernes Bestyrelse: Inge Ingetoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Bestyrelse: Axel Ringdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Bestyrelse: Ivar Marinius Gundersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Direktion: Susan Ringdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Direktion: Inge Beck Gundersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: Hans Christian Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Revisor: Jan Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 fjernes Bestyrelse: Jakob Lund Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-26 fjernes Direktion: Lisbeth Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 tilføjes Binavne: KITCHEN HOUSE DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Binavne: KITCHEN HOUSE EJENDOMSINVEST ApS, DEN PERMANENTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-24 tilføjes Navne: DEN PERMANENTE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-23 fjernes Navne: KITCHEN HOUSE DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.448.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Direktion: Anne-Lise Hartmann Lohse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Binavne: INTER-HOUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Bestyrelse: Niels Suchey-Mossbeck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Direktion: Niels Suchey-Mossbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.448.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-23 tilføjes Navne: KITCHEN HOUSE DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-22 fjernes Navne: INTER-HOUSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.368.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Suchey-Mossbeck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Binavne: INTER-HOUSE ApS, KITCHEN HOUSE EJENDOMSINVEST ApS, DEN PERMANENTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Direktion: Niels Suchey-Mossbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-14 tilføjes Navne: INTER-HOUSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-01-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Revisor: Jan Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)