Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 Statstidende Dekret
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Direktion: Leon Lyngholm Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 75, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 75, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: leon.lyngholm@gmail.com (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-07-23 fjernes Kontaktoplysninger: john.joba@mail.dk (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-07-19 tilføjes Direktion: Leon Lyngholm Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-07-19 fjernes Direktion: Ingelise Bach (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-01-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2020-03-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-01-10 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-31 tilføjes Direktion: Ingelise Bach (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2020-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-05 fjernes Direktion: Ingelise Bach (direktør) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 75, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2016-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladbjergvej 17, 9550 Mariager (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: john.joba@mail.dk (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2015-11-07 tilføjes Direktion: Ingelise Bach (direktør) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2015-11-07 fjernes Direktion: Bente Thomsen Bach (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-11-07 tilføjes Legale ejere: Ingelise Bach (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-11-06 fjernes Legale ejere: BENTE BACH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-11-07 tilføjes Reelle ejere: Ingelise Bach (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladbjergvej 17, 9550 Mariager (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 75, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-08-03 tilføjes Direktion: Bente Thomsen Bach (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-08-03 fjernes Direktion: Ingelise Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-09 tilføjes Legale ejere: BENTE BACH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-06-08 fjernes Legale ejere: Ingelise Bach (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2014-09-23 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 75, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2012-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 4, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-01-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-01-10 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2012-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2012-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2012-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2012-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 4, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 4, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: HØJBY REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 tilføjes Navne: KÆRBY INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1995-08-23 fjernes Navne: INTERPAN DYNAMIC BUSINESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-23 fjernes Binavne: HD-ADMI-CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-14 tilføjes Direktion: Ingelise Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-08-14 fjernes Direktion: Tage Leufner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-08-14 tilføjes Revisor: HØJBY REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-14 fjernes Revisor: Rolf Rose Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Legale ejere: Ingelise Bach (offentliggjort 2015-08-17)
Den 1990-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 fjernes Direktion: Pia Margrethe Højby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbybrovej 4, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Binavne: HD-ADMI-CONSULT ApS, JOBA-SERVICE ApS, AUTOBOGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Direktion: Pia Margrethe Højby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1979-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-11-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Navne: INTERPAN DYNAMIC BUSINESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Revisor: Rolf Rose Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)