Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leon Lyngholm Christensen | 19.07.2021 | 09.11.2021 | adm. dir |
Ingelise Bach | 31.01.2020 | 19.07.2021 | adm. dir |
Ingelise Bach | 07.11.2015 | 05.11.2019 | direktør |
Bente Thomsen Bach | 03.08.2015 | 07.11.2015 | direktør |
Ingelise Bach | 14.08.1995 | 03.08.2015 | direktør |
Tage Leufner | 01.11.1979 | 14.08.1995 | direktør |
Pia Margrethe Højby | 01.11.1979 | 15.02.1990 | direktør |