Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Bibranche | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 1979-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ESBJERGVEJ. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 1980-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMMANDITSELSKABET ESBJERGVEJ. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Morten Eltved (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-11 tilføjes Direktion: Morten Eltved (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-05-25 fjernes Direktion: Egon Eltved (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Binavne: Rye & Co. ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administration, handel, investering og finansiering, og andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-17)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-17)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-17)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-17)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2014-12-30 tilføjes Legale ejere: Bente Eltved, Kirsten Eltved, Henrik Eltved (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Egon Eltved (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-12-30 tilføjes Reelle ejere: Bente Eltved, Kirsten Eltved, Henrik Eltved (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-12-14 tilføjes Reelle ejere: Egon Eltved (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2009-11-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-17)
Den 2009-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2009-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-07-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-07-19)
Den 2006-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18 a., 6000 Kolding (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18 a., 6000 Kolding (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: eltved@rye-co.dk (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administration, handel, investering og finansiering, og andet dermed beslægtet virksomhed, samt at indtræde som komplementar i K/S Esbjergvej 18-20, i hvilket kommanditselskab formålet er at købe og drive erhvervsejendommen matr. nr. 29 A, Kolding markj. 2. afd., beliggende Esbjergvej 18-20, 6000 Kolding, med henblik på udlejning af denne, hovedsageligt til erhvervsformål (offentliggjort 2016-12-17)
Den 2001-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2001-02-22 tilføjes Vedtægter: 2001-02-22 (offentliggjort 2016-12-17)
Den 1998-03-25 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Kolding A/S v/Statsaut. Revisor Ivan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-21 fjernes Revisor: Jørn Rindom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-20 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Kolding A/S v/Statsaut. Revisor Ivan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1989-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 1989-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-17 tilføjes Direktion: Egon Eltved (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-11-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-17 tilføjes Navne: ELTVED INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-17)
Den 1984-11-17 tilføjes Revisor: Jørn Rindom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)