Formål |
---|
Selskabets formål er at drive administration, handel, investering og finansiering, og andet dermed beslægtet virksomhed. |
Sidst opdateret den 17.12.2016 og angivet som gældende fra 17.12.2016 (2848 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive administration, handel, investering og finansiering, og andet dermed beslægtet virksomhed | 17.12.2016 | |
Selskabets formål er at drive administration, handel, investering og finansiering, og andet dermed beslægtet virksomhed, samt at indtræde som komplementar i K/S Esbjergvej 18-20, i hvilket kommanditselskab formålet er at købe og drive erhvervsejendommen matr. nr. 29 A, Kolding markj. 2. afd., beliggende Esbjergvej 18-20, 6000 Kolding, med henblik på udlejning af denne, hovedsageligt til erhvervsformål | 22.02.2001 | 16.12.2016 |
Virksomhedsstatus |
---|
UNDER TVANGSOPLØSNING. |
Sidst opdateret den 26.08.2021 og angivet som gældende fra 26.08.2021 (1135 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
UNDER TVANGSOPLØSNING | 26.08.2021 | |
NORMAL | 21.12.1989 | 25.08.2021 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 16.06.1989 | 20.12.1989 |
NORMAL | 17.11.1984 | 15.06.1989 |
Branche |
---|
Investeringsselskaber (643030). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6121 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Investeringsselskaber (643030) | 01.01.2008 | |
Investeringsselskaber (652320) | 17.11.1984 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
true. |
Sidst opdateret den 17.12.2016 og angivet som gældende fra 20.06.2016 (3028 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 20.06.2016 | |
false | 17.11.1984 | 19.06.2016 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 11.11.2009 | 20.06.2016 |
Revisionskontoret i Kolding A/S v/Statsaut. Revisor Ivan Christensen | 20.08.1997 | 25.03.1998 |
Jørn Rindom. | 17.11.1984 | 21.08.1997 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.11.1984 (14566 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
eltved@rye-co.dk. |
Sidst opdateret den 18.01.2006 og angivet som gældende fra 09.01.2006 (6843 dage). |
Telefonnummer |
---|
40568455. |
Sidst opdateret den 15.03.2020 og angivet som gældende fra 15.03.2020 (1664 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
40568455 | 15.03.2020 | |
75568455 | 09.01.2006 | 14.03.2020 |
Navne |
---|
ELTVED INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.11.1984 (14566 dage). |
Binavne |
---|
Rye & Co. ApS. |
Sidst opdateret den 26.03.2020 og angivet som gældende fra 26.03.2020 (1653 dage). |
Tegningsregel |
---|
Virksomheden tegnes af en likvidator. |
Sidst opdateret den 19.10.2021 og angivet som gældende fra 12.10.2021 (1088 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
en likvidator |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 12.10.2021 | |
Selskabet tegnes af direktøren | 22.02.2001 | 26.08.2021 |
Bibranche |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme. |
Sidst opdateret den 11.01.2017 og angivet som gældende fra 01.01.2016 (3199 dage). |