Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Floravænget 28, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Bestyrelse: Ib Lyngbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Direktion: Ib Lyngbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: iblyngbye@post.tele.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Navne: HANSTHOLM LÆGEHUS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-24 fjernes Bestyrelse: Marie-Louise Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 tilføjes Bestyrelse: Bente Lyngbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Bestyrelse: Peter Lyngbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floravænget 28, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Floravænget 28, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: iblyngbye@post.tele.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, herunder udlejning af fast ejendom, lægeklinik, udlejningsvirksomhed i al almindelighed samt anden ifølge bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-08 tilføjes Vedtægter: 2003-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Lyngbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Bestyrelse: Bente Lyngbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floravænget 28, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-09-26 tilføjes Bestyrelse: Bente Lyngbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Direktion: Ib Lyngbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-09-26 tilføjes Navne: HANSTHOLM LÆGEHUS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1978-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)